CARRASQUILLA SAAVEDRA ANTONIO
Informe ejecutivo de CARRASQUILLA SAAVEDRA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARRASQUILLA SAAVEDRA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARCA Y VUELA SL | Administrador Unico | 12/11/2023 | |
DROEMA SL | Liquidador | 21/11/2022 | |
GRUPO MULTIDISCIPLINAR ACCESO VASCULAR SL | Liquidador | 24/09/2021 | |
EDERLANTZ ZONA NORTE SL | Administrador Unico | 23/09/2021 | |
THE ON TIME PPRINT COMPANY SL | Liquidador | 21/09/2021 | |
ERRECE DISTRIBUCIONES SL | Liquidador | 18/01/2021 | |
TELE-TACO 2015 SL | Administrador Unico | 12/02/2020 | |
MISSKA FUENCARRAL SL | Liquidador | 27/12/2019 | |
MICHIGAN GRUPO DE RESTAURACION SL | Administrador Solidario | 07/03/2019 | |
POSTAS FUTURA SL | Administrador Unico | 21/02/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARRASQUILLA SAAVEDRA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASQUILLA SAAVEDRA ANTONIO
Empresa: APARCA Y VUELA SL
Administrador Unico
- Carrasquilla Saavedra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32136 , F 137, S 8, H M 578333, I/A 4 (12/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Empresa: DROEMA SL
Liquidador
- Carrasquilla Saavedra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7552 , F 79, S 8, H M 122167, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Empresa: EDERLANTZ ZONA NORTE SL
Administrador Unico
- Carrasquilla Saavedra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4555 , F 176, S 8, H BI 42587, I/A 8 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-48
Empresa: EDERLANTZ ZONA NORTE SL
Administrador Unico
- Carrasquilla Saavedra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4555 , F 176, S 8, H BI 42587, I/A 7 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-48
Liquidador
- Carrasquilla Saavedra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34313 , F 191, S 8, H M 617320, I/A 5 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-28
Empresa: THE ON TIME PPRINT COMPANY SL
Liquidador
- Carrasquilla Saavedra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17088 , F 193, S 8, H M 292571, I/A 12 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-28
Empresa: ERRECE DISTRIBUCIONES SL
Liquidador
- Carrasquilla Saavedra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3091 , F 125, S 8, H M 52853, I/A 5 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Empresa: TELE-TACO 2015 SL
Administrador Unico
- Carrasquilla Saavedra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34755 , F 127, S 8, H M 625127, I/A 2 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-28
Empresa: MISSKA FUENCARRAL SL
Liquidador
- Carrasquilla Saavedra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36137 , F 221, S 8, H M 649328, I/A 3 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: MICHIGAN GRUPO DE RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Carrasquilla Saavedra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33828 , F 168, S 8, H M 608783, I/A 3 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
VER MAS ACTOS
Información de CARRASQUILLA SAAVEDRA ANTONIO
Mostramos los datos de CARRASQUILLA SAAVEDRA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASQUILLA SAAVEDRA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos