CARRASCOSA GARCIA MARIA ANGELES MONTSERRAT
Informe ejecutivo de CARRASCOSA GARCIA MARIA ANGELES MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARRASCOSA GARCIA MARIA ANGELES MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES HUERTA CARRASCOSA SL | Administrador Unico | 20/01/2014 | |
ELDELGAS DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 15/10/2009 | 20/01/2014 |
VIHUCAS DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 13/05/2010 | 20/01/2014 |
VIHUCAS DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SL | Administrador Mancomunado | 13/05/2010 |
VINCULACIONES DE CARRASCOSA GARCIA MARIA ANGELES MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCOSA GARCIA MARIA ANGELES MONTSERRAT
Administrador Solidario
- Carrascosa Garcia Maria Angeles Montserrat
- Huerta Carrascosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 749 , F 181, S 8, H TO 11190, I/A 5 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-45
Empresa: PROMOCIONES HUERTA CARRASCOSA SL
Administrador Unico
- Carrascosa Garcia Maria Angeles Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 2, S 8, H TO 28310, I/A 2 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-45
Administrador Solidario
- Carrascosa Garcia Maria Angeles Montserrat
- Huerta Carrascosa Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 173, S 8, H TO 11611, I/A 5 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-45
Administrador Solidario
- Carrascosa Garcia Maria Angeles Montserrat
- Huerta Carrascosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 749 , F 181, S 8, H TO 11190, I/A 3 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-45
Administrador Mancomunado
- Carrascosa Garcia Maria Angeles Montserrat
- Huerta Castro Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 749 , F 181, S 8, H TO 11190, I/A 3 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-45
Administrador Solidario
- Carrascosa Garcia Maria Angeles Montserrat
- Huerta Carrascosa Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 173, S 8, H TO 11611, I/A 2 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-45
Administrador Solidario
- Carrascosa Garcia Maria Angeles Montserrat
- Huerta Castro Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 173, S 8, H TO 11611, I/A 2 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-45
Información de CARRASCOSA GARCIA MARIA ANGELES MONTSERRAT
Mostramos los datos de CARRASCOSA GARCIA MARIA ANGELES MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCOSA GARCIA MARIA ANGELES MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos