CARRASCO SALGUEIRO DAVID
Informe ejecutivo de CARRASCO SALGUEIRO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE CARRASCO SALGUEIRO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMENDRAS NATURALES SL | Apoderado Solidario | 01/12/2023 | |
SALGUEMAN SL | Administrador Solidario | 16/09/2015 |
VINCULACIONES DE CARRASCO SALGUEIRO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCO SALGUEIRO DAVID
Empresa: ALMENDRAS NATURALES SL
Apoderado Solidario
- Arraras Otano Alicia
- Carrasco Salgueiro David
- Fenoy Gonzalez Francisco
- Nunes Oliveira Joao
- Pena Espina Jorge
- Zambrano Dominguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6958 , F 203, S 8, H SE127911, I/A 6 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-41
Empresa: COBRE SAN RAFAEL SL
Apoderado Mancomunado
- Carrasco Salgueiro David
- Sanchez Egea Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 325 , F 222, S 8, H SC 48393, I/A 11 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-15
Empresa: COBRE SAN RAFAEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Carrasco Salgueiro David
- Sanchez Egea Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 284 , F 34, S 8, H SC 48393, I/A 5 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-15
Empresa: RECURSOS CUENCA MINERA SL
Apoderado Solidario
- Carrasco Salgueiro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 64, S 8, H H 20719, I/A 7 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-21
Empresa: EMED MINING SPAIN SL
Apoderado
- Carrasco Salgueiro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 155, S 8, H H 20939, I/A 13 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-21
Empresa: ATALAYA RIOTINTO MINERA SL
Apoderado
- Carrasco Salgueiro David
- Carrasco Salgueiro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 58, S 8, H H 18233, I/A 26 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-21
Empresa: SALGUEMAN SL
Administrador Solidario
- Carrasco Salgueiro Alberto
- Carrasco Salgueiro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 74, S 8, H CA 48581, I/A 1 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-11
Empresa: RECURSOS CUENCA MINERA SL
Apoderado Solidario
- Carrasco Salgueiro David
- Garcia Nieves Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 62, S 8, H H 20719, I/A 4 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-21
Empresa: EMED TARTESSUS SL
Apoderado
- Carrasco Salgueiro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 53, S 8, H H 18233, I/A 18 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-21
Empresa: EMED MINING SPAIN SL
Apoderado
- Carrasco Salgueiro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 151, S 8, H H 20939, I/A 5 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-21
VER MAS ACTOS
Información de CARRASCO SALGUEIRO DAVID
Mostramos los datos de CARRASCO SALGUEIRO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCO SALGUEIRO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos