CARRASCO RODRIGUEZ JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de CARRASCO RODRIGUEZ JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRASCO RODRIGUEZ JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEXSA GESTION DE INTERIORES Y EXTERIORES SL | Administrador Unico | 12/06/2023 | |
INTEXSA IMPERMEABILIZACION DEL SUR SL | Administrador Unico | 19/09/2019 | |
INTEXSA GESTION DE INTERIORES Y EXTERIORES SL | Apoderado | 17/10/2011 |
VINCULACIONES DE CARRASCO RODRIGUEZ JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCO RODRIGUEZ JOSE CARLOS
Administrador Unico
- Carrasco Rodriguez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6055, L 4962, F 117, S 8, H MA162306, I/A 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-29
Administrador Unico
- Carrasco Rodriguez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782, L 4689, F 135, S 8, H MA147895, I/A 2 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-29
Administrador Unico
- Carrasco Rodriguez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5411 , F 193, S 8, H SE 90604, I/A 4 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-41
Administrador Unico
- Carrasco Rodriguez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5411 , F 193, S 8, H SE 90604, I/A 3 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-41
Socio Único
- Carrasco Rodriguez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5411 , F 193, S 8, H SE 90604, I/A 3 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-41
Apoderado
- Carrasco Rodriguez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5411 , F 192, S 8, H SE 90604, I/A 2 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-41
Empresa: ARQUIGAMA 2007 SL
Administrador Unico
- Carrasco Rodriguez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4778 , F 51, S 8, H SE 76092, I/A 3 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-41
Información de CARRASCO RODRIGUEZ JOSE CARLOS
Mostramos los datos de CARRASCO RODRIGUEZ JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCO RODRIGUEZ JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos