CARRASCO PRIETO FRANCISCO
Informe ejecutivo de CARRASCO PRIETO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRASCO PRIETO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UTECMA SEGURIDAD SL | Administrador Solidario | 23/04/2018 | |
INSTALACIONES FRJ MARBESANT SL | Administrador Solidario | 07/08/2012 |
VINCULACIONES DE CARRASCO PRIETO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCO PRIETO FRANCISCO
Empresa: UTECMA SEGURIDAD SL
Administrador Solidario
- Carrasco Prieto Francisco
- Duarte Ortega Eladio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723, L 4630, F 52, S 8, H MA144831, I/A 1 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-29
Empresa: MACUMAR HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Carrasco Prieto Francisco
- Fernandez Quero Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4864, L 3772, F 122, S 8, H MA108642, I/A 2 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-29
Empresa: INSTALACIONES FRJ MARBESANT SL
Administrador Solidario
- Carrasco Prieto Francisco
- Duarte Ortega Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 9, S 8, H MA101126, I/A 3 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-29
Empresa: INSTALACIONES FRJ MARBESANT SL
Administrador Solidario
- Carrasco Prieto Francisco
- Duarte Ortega Eladio Jesus
- Fernandez Pelayo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 9, S 8, H MA101126, I/A 3 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-29
Empresa: INSTALACIONES FRJ MARBESANT SL
Administrador Solidario
- Carrasco Prieto Francisco
- Duarte Ortega Eladio Jesus
- Fernandez Pelayo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 9, S 8, H MA101126, I/A 2 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-29
Empresa: INSTALACIONES FRJ MARBESANT SL
Administrador Solidario
- Carrasco Prieto Francisco
- Duarte Ortega Eladio Jesus
- Fernandez Santin Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 9, S 8, H MA101126, I/A 2 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-29
Empresa: MACUMAR HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Carrasco Prieto Francisco
- Fernandez Quero Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4864, L 3772, F 121, S 8, H MA108642, I/A 1 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-29
Empresa: INSTALACIONES FRJ MARBESANT SL
Administrador Solidario
- Carrasco Prieto Francisco
- Duarte Ortega Eladio Jesus
- Fernandez Santin Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 7, S 8, H MA101126, I/A 1 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-29
Información de CARRASCO PRIETO FRANCISCO
Mostramos los datos de CARRASCO PRIETO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCO PRIETO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos