CARRASCO MOYA ROSARIO ANA
Informe ejecutivo de CARRASCO MOYA ROSARIO ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRASCO MOYA ROSARIO ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVATERMIA SOSTENIBLE SL | Socio Unico | 23/12/2015 | 02/05/2018 |
NOVATERMIA SOSTENIBLE SL | Administrador Unico | 23/12/2015 | 24/08/2017 |
VINCULACIONES DE CARRASCO MOYA ROSARIO ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCO MOYA ROSARIO ANA
Empresa: NOVATERMIA SOSTENIBLE SL
Administrador Unico
- Carrasco Moya Rosario Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 65, S 8, H TO 35818, I/A 3 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-45
Empresa: NOVATERMIA SOSTENIBLE SL
Administrador Unico
- Carrasco Moya Rosario Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 65, S 8, H TO 35818, I/A 2 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-45
Empresa: NOVATERMIA SOSTENIBLE SL
Nuevo Socio Único
- Carrasco Moya Rosario Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 65, S 8, H TO 35818, I/A 2 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-45
Información de CARRASCO MOYA ROSARIO ANA
Mostramos los datos de CARRASCO MOYA ROSARIO ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCO MOYA ROSARIO ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos