CARRASCO IBARRA JOSE
Informe ejecutivo de CARRASCO IBARRA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CARRASCO IBARRA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPCAR IB SA | Apoderado Mancomunado | 25/08/2011 | |
SECURITIFLEET SL | Representante | 11/02/2011 |
VINCULACIONES DE CARRASCO IBARRA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCO IBARRA JOSE
Empresa: EUROPCAR IB SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Carrasco Ibarra Jose
- Carrasco Ibarra Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32268 , F 18, S 8, H M 98101, I/A 200 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-28
Empresa: ULTRAMAR CARS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34745 , F 112, S 8, H M 477076, I/A 18 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-28
Empresa: EUROPCAR IB SA
Apoderado
- Abeal Albariño Jesus
- Aguaron Benitez Angel
- Alabau Puig Ricardo
- Alcala Moya Carmen
- Alcibar Delacruz Jon
- Arag Compañia Internacional De Seguros Y Reaseguro
- Bach Lahor Esteve
- Benito Sanchez Maria Isabel
- Bernabeu Paredes Manuel
- Blanco Gonzalez Jose Francisco
- Bolado San Martin Ana Maria
- Botella Canto Alfredo
- Burgos Casado Araceli
- Cabello Miguel Beatriz Emilia
- Campos Wierleuker Juan Carlos
- Cañas Sierra Daniel
- Carrasco Ibarra Jose
- Cocera Cruz Jose Miguel
- Conde De La Rosa Diego
- De Diego Roman Maria Angeles
- Diaz Hernandez Julio Jose
- Fernandez Cacho Diego Jesus
- Fernandez Valdes Mari Olga
- Garcia Sanz Esther
- Gaspar Perez Jose Antonio
- Gonzalez Alvarez Jose Maria
- Hermosilla Moratalla Maria Isabel
- Hidalgo Jurado Francisco
- Jereduz Rodriguez Santiago
- Juarros Alcalde Maria Jose
- Laguna Helguera Maria De Los Angeles
- Leirana Fernandez Carlos
- Lopez Garcia Manuel Francisco
- Lorenzo Valcarcel Carlos
- Maes Paul
- Martin Calderon Daniel
- Miranda Vallin Alberto
- Montiel Olmedo Juan Manuel
- Orozco Medina Marco Antonio
- Parres Rosete Julio
- Remacha Herrera Angel
- Riaño Esquiroz Maria Jose
- Ruiz Villarejo Matias
- Saez Soto Jose Manuel
- Sanchez Alvarez Miriam
- Tardio Sanchez Manuel
- TOLEDO Y ASOCIADOS GESTORES ADMINISTRATIVOS SLP
- Torres Bandin Natalia
- Torres Puerta Javier
- Verea Bosch Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32268 , F 9, S 8, H M 98101, I/A 191 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Empresa: EUROPCAR IB SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24573 , F 164, S 8, H M 98101, I/A 177 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-28
Empresa: EUROPCAR IB SA
Apoderado
- Alabau Puig Ricardo
- Alcala Moya Carmen
- Alcibar Delacruz Jon
- Arag Compañia Internacional De Seguros Y Reaseguro
- Bach Lahor Esteve
- Bach Lahor Francesc
- Ballesteros Gonzalo Mariano
- Benito Sanchez Maria Isabel
- Bernabeu Paredes Manuel
- Bernal Gomez Silvia
- Blanco Gonzalez Jose Francisco
- Bolado San Martin Ana Maria
- Botella Canto Alfredo
- Burgos Casado Araceli
- Cabello Miguel Beatriz Emilia
- Campos Wierleuker Juan Carlos
- Cañas Sierra Daniel
- Carrasco Ibarra Jose
- Cocera Cruz Jose Miguel
- Conde De La Rosa Diego
- Diaz Hernandez Julio Jose
- Fernandez Cacho Diego Jesus
- Fernandez Valdes Mari Olga
- Flores Moron Jesus
- Garrido Alvarez Julio
- Gaspar Perez Jose Antonio
- Gonzalez Alvarez Jose Maria
- Gonzalo Perez Jesus
- Hermosilla Moratalla Maria Isabel
- Hidalgo Jurado Francisco
- Jereduz Rodriguez Santiago
- Juarros Alcalde Maria Jose
- Laguna Helguera Maria De Los Angeles
- Leal Naranjo Rafael
- Leirana Fernandez Carlos
- Lopez Garcia Manuel Francisco
- Lorenzo Valcarcel Carlos
- Maes Paul
- Martin Calderon Daniel
- Matatagui Fernandez Jardon Maria Victoria
- Montiel Olmedo Juan Manuel
- Noguera Parrondo Cristina
- Perea Gomez Pedro
- Remacha Herrera Angel
- Rial Gonzalez Enrique
- Riaño Esquiroz Maria Jose
- Rodriguez Muñoz Sara
- Sanz Hernansanz Miguel Angel
- Tardio Sanchez Manuel
- TOLEDO Y ASOCIADOS GESTORES ADMINISTRATIVOS SLP
- Torres Bandin Natalia
- Torres Puerta Javier
- Verea Bosch Cayetano
- Zamorano Cordero Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24573 , F 158, S 8, H M 98101, I/A 169 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Empresa: EUROPCAR IB SA
Apoderado
- Carrasco Ibarra Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24573 , F 139, S 8, H M 98101, I/A 160 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Empresa: EUROPCAR IB SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carrasco Ibarra Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24573 , F 130, S 8, H M 98101, I/A 158 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-28
Empresa: EUROPCAR IB SA
Apoderado Mancomunado
- Allo Damien Jean Pierre
- Ballesteros Gonzalo Mariano
- Bernal Gomez Silvia
- Blanco Gonzalez Jose Francisco
- Carrasco Ibarra Jose
- Franco Picatoste Adrian
- Gonzalez Alvarez Jose Maria
- Jimenez Granado Angel Luis
- Lopez Brocos Jose Maria
- Remacha Herrera Angel
- Riaño Esquiroz Maria Jose
- Saavedra Covarrubias Miguel Angel
- Sanz Hernansanz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24573 , F 126, S 8, H M 98101, I/A 151 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-28
Empresa: SECURITIFLEET SL
Apoderado
Representante
- Alabau Puig Ricardo
- Alcala Moya Carmen
- Alcibar Delacruz Jon
- Allo Damien Jean Pierre
- Arag Compañia Internacional De Seguros Y Reaseguro
- Bach Lahor Esteve
- Bach Lahor Francesc
- Ballesteros Gonzalo Mariano
- Benito Sanchez Maria Isabel
- Bernabeu Paredes Manuel
- Bernal Gomez Silvia
- Bolado San Martin Ana Maria
- Botella Canto Alfredo
- Burgos Casado Araceli
- Cabello Miguel Beatriz Emilia
- Campos Wierleuker Juan Carlos
- Cañas Sierra Daniel
- Carrasco Ibarra Jose
- Cocera Cruz Jose Miguel
- Conde De La Rosa Diego
- Diaz Hernandez Julio Jose
- Fernandez Cacho Diego Jesus
- Fernandez Valdes Mari Olga
- Flores Moron Jesus
- Garrido Alvarez Julio
- Gaspar Perez Jose Antonio
- Gonzalez Alvarez Jose Maria
- Gonzalo Perez Jesus
- Hermosilla Moratalla Maria Isabel
- Hidalgo Jurado Francisco
- Jereduz Rodriguez Santiago
- Laguna Helguera Maria De Los Angeles
- Leal Naranjo Rafael
- Leirana Fernandez Carlos
- Lopez Garcia Manuel Francisco
- Lorenzo Valcarcel Carlos
- Maes Paul
- Martin Calderon Daniel
- Montiel Olmedo Juan Manuel
- Perea Gomez Pedro
- Remacha Herrera Angel
- Rial Gonzalez Enrique
- Riaño Esquiroz Maria Jose
- Rodriguez Muñoz Sara
- Saavedra Covarrubias Miguel Angel
- Sanz Hernansanz Miguel Angel
- Tardio Sanchez Manuel
- TOLEDO Y ASOCIADOS GESTORES ADMINISTRATIVOS SLP
- Torres Bandin Natalia
- Torres Puerta Javier
- Verea Bosch Cayetano
- Zamorano Cordero Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24755 , F 6, S 8, H M 310150, I/A 18 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Empresa: SECURITIFLEET SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alabau Puig Ricardo
- Aznar Alonso Manuel
- Ballesteros Gonzalo Mariano
- Bernal Gomez Silvia
- Biarnes Navarro Ramon
- Campos Wierleuker Juan Carlos
- Carrasco Ibarra Jose
- Fernandez Cacho Diego Jesus
- Flores Sanchez Garrido Cecilio
- Franco Picatoste Adrian
- Gonzalez Alvarez Jose Maria
- Gonzalez Alvarez Jose Maria
- Gonzalo Perez Jesus
- Gonzalo Perez Jesus
- Jaso Puig Francisco Javier
- Jimenez Granado Angel Luis
- Lopez Garcia Manuel Francisco
- Rey Gomez Eulogio
- Rial Gonzalez Enrique
- Riaño Esquiroz Maria Jose
- Saavedra Covarrubias Miguel Angel
- Sanz Hernansanz Miguel Angel
- Verea Bosch Cayetano
- Zamorano Cordero Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24755 , F 6, S 8, H M 310150, I/A 18 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
VER MAS ACTOS
Información de CARRASCO IBARRA JOSE
Mostramos los datos de CARRASCO IBARRA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCO IBARRA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos