CARRASCO GONZALEZ IRENE
Informe ejecutivo de CARRASCO GONZALEZ IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRASCO GONZALEZ IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOREC FORMACION SL | Socio Unico | 23/03/2011 |
VINCULACIONES DE CARRASCO GONZALEZ IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCO GONZALEZ IRENE
Empresa: CENTRO DE NEGOCIOS EL TORCAL SL
Administrador Unico
- Carrasco Gonzalez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 7, S 8, H CA 42873, I/A 3 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-11
Empresa: CENTRO DE NEGOCIOS EL TORCAL SL
Administrador Unico
- Carrasco Gonzalez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 5, S 8, H CA 42873, I/A 1 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-11
Empresa: FOREC FORMACION SL
Administrador Unico
- Carrasco Gonzalez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 109, S 8, H CA 41572, I/A 3 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-11
Empresa: FOREC FORMACION SL
Administrador Unico
- Carrasco Gonzalez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 107, S 8, H CA 41572, I/A 1 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-11
Empresa: FOREC FORMACION SL
Socio Único
- Carrasco Gonzalez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 107, S 8, H CA 41572, I/A 1 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-11
Información de CARRASCO GONZALEZ IRENE
Mostramos los datos de CARRASCO GONZALEZ IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCO GONZALEZ IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos