CARRASCO FRAILE MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CARRASCO FRAILE MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARRASCO FRAILE MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESYGESTION SOSTENIBLE Y SOCIAL SL | Administrador Unico | 22/12/2022 | |
DESYGESTION SOSTENIBLE Y SOCIAL SL | Socio Unico | 22/12/2022 | |
SANDESAROLLO EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 21/12/2022 | |
SANDESAROLLO EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 21/12/2022 | |
BIOENERGIA SELECTIVA ANDALUZA SL | Socio Unico | 07/02/2011 | |
BIOENERGIA SELECTIVA ANDALUZA SL | Administrador Unico | 07/02/2011 | |
VIVIENDA VPO VEGA DEL GUADALQUIVIR SL | Administrador Unico | 28/10/2009 |
VINCULACIONES DE CARRASCO FRAILE MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCO FRAILE MIGUEL ANGEL
Empresa: BIOENERGIA Y BIOMASA DE ANDALUCIA SL
Administrador Unico
- Carrasco Fraile Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5434 , F 113, S 8, H SE 91165, I/A 4 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-41
Empresa: UCOBIOSEL SL
Administrador Unico
- Carrasco Fraile Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6484 , F 91, S 8, H SE116241, I/A 3 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-41
Empresa: DESYGESTION SOSTENIBLE Y SOCIAL SL
Administrador Unico
- Carrasco Fraile Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7323 , F 171, S 8, H SE137174, I/A 1 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-41
Empresa: DESYGESTION SOSTENIBLE Y SOCIAL SL
Socio Único
- Carrasco Fraile Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7323 , F 171, S 8, H SE137174, I/A 1 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-41
Empresa: SANDESAROLLO EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Carrasco Fraile Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7323 , F 70, S 8, H SE137152, I/A 1 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-41
Empresa: SANDESAROLLO EMPRESARIAL SL
Socio Único
- Carrasco Fraile Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7323 , F 70, S 8, H SE137152, I/A 1 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-41
Empresa: UCOBIOSEL SL
Administrador Unico
- Carrasco Fraile Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6484 , F 90, S 8, H SE116241, I/A 1 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-41
Empresa: UCOBIOSEL SL
Socio Único
- Carrasco Fraile Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6484 , F 90, S 8, H SE116241, I/A 1 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-41
Empresa: BIOENERGIA Y BIOMASA DE ANDALUCIA SL
Administrador Unico
- Carrasco Fraile Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5434 , F 113, S 8, H SE 91165, I/A 2 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-41
Empresa: BIOENERGIA Y BIOMASA DE ANDALUCIA SL
Nuevo Socio Único
- Carrasco Fraile Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5434 , F 113, S 8, H SE 91165, I/A 2 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-41
VER MAS ACTOS
Información de CARRASCO FRAILE MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CARRASCO FRAILE MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCO FRAILE MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos