CARRASCO FORCADA NEUS
Informe ejecutivo de CARRASCO FORCADA NEUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRASCO FORCADA NEUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCLUSIVAS Y SERVICIOS CARRASCO SL | Administrador Solidario | 10/01/2011 |
VINCULACIONES DE CARRASCO FORCADA NEUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCO FORCADA NEUS
Empresa: ROVIRA & CARRASCO SL
Apoderado
- Carrasco Forcada Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 111, S 8, H L 22245, I/A 5 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-25
Empresa: EXCLUSIVAS Y SERVICIOS CARRASCO SL
Administrador Solidario
- Carrasco Forcada Moises
- Carrasco Forcada Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31820 , F 172, S 8, H B 200789, I/A 9 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-08
Empresa: ROVIRA & CARRASCO SL
Apoderado
- Carrasco Forcada Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 111, S 8, H L 22245, I/A 4 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-118-25
Empresa: EXCLUSIVAS Y SERVICIOS CARRASCO SL
Administrador Unico
- Carrasco Forcada Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31820 , F 172, S 8, H B 200789, I/A 8 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-08
Información de CARRASCO FORCADA NEUS
Mostramos los datos de CARRASCO FORCADA NEUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCO FORCADA NEUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos