CARRASCO ARTESEROS SONIA
Informe ejecutivo de CARRASCO ARTESEROS SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARRASCO ARTESEROS SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2018 | 18/09/2024 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/04/2011 | 23/10/2018 |
VINCULACIONES DE CARRASCO ARTESEROS SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCO ARTESEROS SONIA
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carceles Campos Pedro Francisco
- Carmona Cardador Maria Elizabeth
- Carnero Mena Maria Angeles
- Caro Luque Antonio Jose
- Carrasco Arteseros Sonia
- Carrera Soto Enrique
- Carretero Hontanilla Gema
- Carrio Faes Javier
- Casais Lopez Pablo Jose
- Casal Boquete Ana Belen
- Casal Nogueira Marcos
- Casas Rodriguez Maria De Los Angeles
- Caseras Sole Eva Maria
- Castañar Bautista Maria Eva
- Castellanos Cañadas Josefa
- Castilla Castelo Mercedes
- Castillo Bolado Nuria
- Castillo Pisaca Patricia
- Castro Font Natalia
- Castro Lozano Maria Isabel
- Castro Lozano Maria Isabel
- Cavadas Nuñez Maria Del Pilar
- Ceacero Torres Elena
- Cerredelo Lopez Manuel Ildefonso
- Cia Iriarte Francisco Javier
- Cidoncha Blazquez Almudena
- Ciudad Cendan Oscar
- Clares Paul Ramon
- Climent Ledesma Maria Montserrat
- Conde Outeiriño Lorena
- Constantinescu Constantinescu Mirela Loredana
- Cornejo Ruiz Rebeca
- Cortes Serrano Francisco Javier
- Cortiñas Velazquez Maria
- Couceiro Dios Paloma Maria
- Crego Gil Emilia
- Criville I Casadejust Jordi
- De Cabo Gonzalez Julio
- De Diego Lobo Maria- Teresa
- De Francisco Nadador Elena
- De La Cruz Muñoz Luis
- De La Cruz Quiroga Raul
- De La Paz Sampedro Francisco Jesus
- De La Torre Velasco Laura
- De Landaburu Saez Joaquin
- De Pintos Hernandez Ana Isabel
- Del Cid Cortes David
- Delgado Reyes Camilo
- Delgado Ruiz De Galarreta Francisco
- Diaz Arenales Sonia
- Diaz De La Maza Maria De Las Mercedes
- Diaz Jurado Irene
- Diaz Leal Gema
- Diaz Lopez Gabriel
- Diaz Mayorgas Sara
- Diaz Moreno Pedro Pablo
- Diaz Nuñez Blanca Maria
- Diaz Pastor Joana Isabel
- Diez Navajas Marta
- Dominguez Braga Paula Andrea
- Dominguez Pijuan Francisco Jose
- Dueñas Del Rey Rafaela
- Eguaras Huici Regina
- Elias Vallcorba Ferran
- Elorza Tenreiro Magdalena Fatima
- Espejo Ramirez Ana Belen
- Esperon Moldes Eva Maria
- Espi Ivañez Veronica
- Espuey Servera Gabriel Alejandro
- Esteban Fernandez Rosa
- Evia Perez Francisco-javier
- Fabrega Lopez Patricio
- Farpon Dominguez Maria
- Farre Mirabet Albert
- Fernandez Alonso Juan Carlos
- Fernandez De La Hoz Carlos
- Fernandez Eiras Rosa Maria
- Fernandez Gamez Jose Ignacio
- Fernandez Gil Jesus
- Fernandez Medina Veronica
- Fernandez Parra Maria Paz
- Fernandez Querencia Pedro Javier
- Fernandez Reche Manuel
- Fernandez Rodriguez Ana
- Fernandez Rodriguez Fernando Andres
- Fernandez Villaran Israel
- Ferreiro Vilaso Ana Maria
- Ferreiroa Rilo Manuel
- Ferrer Arnau Nuria
- Ferrer De La Cruz Nuria
- Ferron Arcas Joan Francesc
- Filloy Lopez Maria Lourdes
- Flor Cruz Jorge
- Frechoso Guijarro Beatriz
- Fresco Santiago Pedro Jose
- Gainza Peña Jose Maria
- Galan Garcia Jesus
- Gallardo Granado Francisco Luis
- Gallego Duran Ivan Jose
- Galvez Fernandez Elia
- Gamallo Plaza Angela
- Garcia Aleja Eva
- Garcia Alhambra Francisco
- Garcia Bea Juan Pedro
- Garcia Castro Pilar
- Garcia Cores Gabriel
- Garcia Creo Jorge
- Garcia Esteban-barcina Ivan
- Garcia Garcia Marcial
- Garcia Garcia Miguel Angel
- Garcia Gil Juan Luis
- Garcia Gorrachategui Miguel Angel
- Garcia Leon Gregorio
- Garcia Leon Maria Dolores
- Garcia Lorenzo Alejandro
- Garcia Marin Estibaliz
- Garcia Martin Maria Belen
- Garcia Martinez Concepcion
- Garcia Melenchon Enrique
- Garcia Molina Jesus
- Garcia Moraleda Francisco Javier
- Garcia Perez Juan Pablo
- Garcia Peula Isabel
- Garcia Roman Nieves Maria
- Garcia Valdes Pablo
- Garcia Velasco Isabel Maria
- Garcia Vicente Monica
- Garrido Garcia Elisa
- Garrido Gutierrez Manuel
- Garrido Lopez Rafael
- Garrido Vazquez Maria Inmaculada
- Gascon Val Maria Pilar
- Gato Castro Pedro
- Gay Torrent Silvia
- Gazquez Segura Raquel
- Gea Blasco Monica
- Gil Pablo Elisa
- Gimilio Lopez Davalillo Juan Manuel
- Godoy Santamaria David
- Gomariz Santacecilia Penelope Ana
- Gomez Cabellos Maria De Los Angeles
- Gomez Garcia Carlos
- Gomez Martinez Maria Elisa
- Gomez Rodriguez Jessica
- Gomez Ruiz Francisco Javier
- Gonzalez Alvarado Diego Benigno
- Gonzalez Cuervo Arturo
- Gonzalez Cuevas Francisco Jose
- Gonzalez Dominguez Florencio
- Gonzalez Garcia Raquel
- Gonzalez Lopez Ana
- Gonzalez Neira Fernando
- Gonzalez Nogales Consolacion
- Gonzalez Rodriguez Ana
- Gotanegra Miñana Ivan
- Granados Muñoz Alvaro Javier
- Grille Lorenzo Ruben
- Guaita Conejos Miguel Angel
- Guerrero Doblado Antonio
- Gutierrez Cobo Maria Isabel
- Gutierrez Vazquez Ricardo
- Hermoso De Mendoza Bujanda Maria
- Hernandez Cañadas Francisco Javier
- Hernandez Neyra Antonio
- Hernandez Ruz Catalina
- Hernandez Sanchez Cristina
- Hernandez Sebastian Jose Luis
- Herrero Herrero Roberto
- Hierrezuelo Rodriguez Marina
- Hinojosas Lopez Maria Carmen
- Huerta Doncel Aranzazu De Belen
- Huertas Navarrete Maria Victoria
- Ibañez Giralda Santos
- Ibañez Perez Susana Maria
- Iglesias Del Rio Roberto
- Iglesias Nogueira Gonzalo
- Iglesias Roel Maria Isabel
- Iza Martinez Roberto Juan
- Izquierdo De Pablo Marta
- Jardiel Rivas Maria Luisa
- Jimenez Garcia Cristina
- Jimenez Garcia Esther
- Jimenez Lazaro Olga
- Jimenez Luz Juan
- Jimenez Martin Marta
- Jorge Lopez Isabel
- Judez Neo Cristina
- Julve Boix Ana Maria
- Labella Lopez Leovigildo
- Labrador Vieiro Francisco De Borja
- Lago Ramos Juan Ignacio
- Lahoz Fernandez Jose Ruben
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 1960, I/A 5218 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agujetas Serrano Silvia
- Ahijado Braojos Irene
- Alarcon Serrano Silvia
- Alcaide Contreras Maria Angeles
- Aldasoro Perez Oscar
- Alonso Del Pozo Veronica
- Alonso Garcia Aurelio
- Alperi Alvarez Alberto Emilio
- Armero Martin Jose Antonio
- Babio Carabaña Daniel
- Bajuelo Suero Enrique
- Balleste Torralba Francisco Javier
- Barbadillo Angulo Angel Luis
- Bardaji Sole Oscar Ernesto
- Bernal Martin Maria Jose
- Blanco Cucalon Fernando
- Borras Muñoz Natalia
- Bouza Santiago Diego Alejandro
- Buil De Mur Eva
- Burrueco Planella Raquel
- Caballero Camarena Elena
- Caballero Salvatierra Elvira
- Camarero Del Pozo Maria Del Rosario
- Canales Hidalgo Maria Coral
- Cañas Arribas Laura Eugenia
- Carbajo Revilla Ricardo
- Carballeira Garcia Vanessa
- Carrasco Arteseros Sonia
- Carrasco Erena Rocio
- Carretero Hontanilla Gema
- Casas Perez Mario
- Castell Ortiz Laura
- Corbi Canales Ignacio
- Cruz Pegalajar Dolores
- Cuadros Buendia Juan Manuel
- De La Blanca Redondo Carolina
- De La Fuente De La Rosa Carlos
- De Santiago Gomez Pedro Jose
- De Vivero De Porras Maria De La Cruz
- Diaz Aranda Sergio
- Diaz Leal Gema
- Diaz Silva Dolores
- Diez Izarra Marta
- Doncel Sanchez Maria De La Luz
- Donoso Acedo Alonso Damian
- Encabo Saez Veronica
- Espinola Estepa Ruben
- Fabeiro Antunez Graciela Judith
- Farre Martin Jose
- Fernandez Brizuela Antonio Mario
- Fernandez Calvo Manuel Angel
- Fernandez Garcia Gasco Maria Elena
- Fernandez Hurtado Aurken
- Fernandez Montesinos Salamanca Jose Manuel
- Gago Dominguez Francisco
- Galan Gomez Maria Pilar
- Galan Perez Natalia
- Garcia Fantini Sindo Antonio
- Garcia Fernandez Sofia
- Garcia Gil Juan Luis
- Garcia Herrero Ana Isabel
- Garcia Marin Jose Ignacio
- Garcia Martinez Antonio
- Garcia Morrondo Antonio
- Garcia Rodriguez Carmen
- Garcia Vazquez Emma
- Garvia Pastor Manuel
- Gay Iglesias Jose Luis
- Gilabert Moncho Rosa Maria
- Giraldo Alcantara Rocio
- Gomez Andres Jessica
- Gomez Baena Jose David
- Gomez Morote Juan Francisco
- Gomez Rueda Francisco
- Gomez Vega Ivan
- Gonzalez Fernandez Pilar
- Gonzalez Garcia David
- Gonzalez Goitia Nerea
- Gonzalez Pinilla Leticia
- Gonzalez Platero Monica Maria
- Gonzalez Rivero Raul
- Guisasola Blanco Monica
- Gutierrez Irissarri Elena
- Guzman Del Castillo Pilar
- Huerta Sanchez David
- Iban Fernandez Alberto
- Iglesias Rodal Agustin
- Insagurbe Saez De Camara Maria Leyre
- Jimenez Aguirre Jose Ignacio
- Jimenez De La Rosa Jesus Manuel
- Jimenez Valentin Maria Asuncion
- Jurado Garcia Paula
- Liger Gerritsen Andres Enrique
- Longueira Leira Tamara Maria
- Lopez Fernandez Vanesa
- Lopez Hermosa Elena
- Lopez Olivares Miguel
- Lopez Seijido Naike Veronica
- Luna Blazquez Gerardo
- Madariaga Cervelli Iker
- Maldonado Estebanez Rosana
- Mancilla Leyton Francisco Javier
- Mangas Rodriguez Manuela
- Marques Gonzalez Estibaliz
- Martin Bonilla Maria Isabel
- Martin Gomez Manuela
- Martin Pardo David
- Martinez Falero Ana Belen
- Martinez Fenoy Juan Rafael
- Martinez Fernandez Maria Montserrat
- Martinez Sanchez Marco Antonio
- Martinez Sobrino Cristina
- Martos Vela Inmaculada
- Masmitja Colomer Joan
- Matarranz Velasco Jesus Javier
- Miramontes Borrajo Laura
- Morales Exposito Javier
- Moriñigo Ramos Jose Miguel
- Moya Cordoba Pedro
- Navarro Alanis Concepcion
- Nieto Lopez-arias Carlos
- Novo Reguera Ruben
- Olmeda Alvarez Pedro
- Olvera Vargas Noelia
- Ordoñez Garcia Maria Del Pilar
- Ortiz Amador Antonio Ernesto
- Oset Solanellas Marta
- Osorio Peña Jose Manuel
- Pacheco Arnes Luis Manuel
- Palacios Humanes Isabel Maria
- Palomino De Vega Jose Angel
- Panades Fernandez Eva
- Pascual Del Alamo Rosa Maria
- Peña Rosa Rafael
- Pereira Gonzalez Antonio Jose
- Perez Conde Zaida
- Perez Cortes Carlos Juan
- Perez Fernandez Luis Antonio
- Perez Iglesias Jorge
- Perez Lopez Francisco Antonio
- Pla Orellana Gemma
- Pomata Lozano Juan
- Poncela Castiñeiras Rebeca
- Povedano Tejero Oscar
- Prieto Sotelo Maria De Las Nieves
- Puertas Segura Maria
- Quesada Casal Jose Manuel
- Quiroga Rodriguez Borja
- Ramos Navarro Jose Manuel
- Redondo Garcia Rocio Del Mar
- Remirez Marzo Jose Maria
- Rico Tendero Jose Antonio
- Rios Barreiro Beatriz
- Rios Lemos Maria Soledad
- Rizo Gonzalez Francisco Jose
- Robaina Santana Florencio
- Rodriguez Burcio Hipolito
- Rodriguez Carballo Jose
- Rodriguez Garcia Eva
- Rodriguez Mayobre Goretti
- Rodriguez Romero Raquel
- Rojas Millan Adolfo
- Romero Calvo Enrique
- Romero Garcia Alfredo
- Romero Guisado Yolanda
- Ropero Jimenez Oscar
- Ros Lopez Maria
- Rubio Broniowski Enrique
- Rubio Nuñez Elena
- Ruiz De Gordejuela Quindos Fernando
- Ruiz Gonzalez Raul
- Ruiz Perez Diego
- Ruiz Rubio Blanca
- Saez Toro Pedro Pablo
- San Francisco Roldan Miguel
- Sanchez Aguera Maria Del Mar
- Sanchez Beardo Lidia
- Sanchez Benedicto Juan Jose
- Sanchez Carmona Eva Maria
- Sanchez Espejo Rafael Eugenio
- Sanchez Ruiz Maria Alezeya
- Santoro Santoro Maria Jose
- Sastre Gonzalez Alejandro
- Scherof Piote Maria Isabel
- Secilla Martinez Maria Isabel
- Serrano Aguilera Antonio Jose
- Serrano Bermudez Rosa Maria
- Serrano Cano Nuria
- Serrano Muñoz Antonio
- Soliva Perello Antonio
- Suarez Alvarez Juan Carlos
- Suarez Otero Jose Maria
- Tejido Rodriguez Gonzalo
- Torres Rey Jesus
- Torres Sanchez Manuel Francisco
- Val Marin David Marcos
- Valero Pantoja Maria Rosario
- Valladares Corral Lorena
- Varela Rodriguez Francisco Antonio
- Vivas Vivas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 57, S 8, H S 1960, I/A 3561 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-39
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albiac Callejo Rafael
- Aldecoa Gurrea Unai
- Alvarez Del Peso Encarnacion
- Armas Padilla Silvia Maria
- Ayuso Esteban Ruben
- Baños Pelaez Beatriz
- Barroso Laiz Santiago
- Bastida Anaya Juan Francisco
- Berrocal Campos Juan Luis
- Bosa Dominguez Luis Alberto
- Burgos Barcenilla Sergio
- Carrasco Arteseros Sonia
- Castro Hinojosa Alberto
- Cerezo Rodriguez Pedro Luis
- Cruz Jimenez Maria De Tiscar
- De Gea De Frutos Maria
- Delgado Clemente Maria Del Mar
- Delgado Gallardo Juan Pedro
- Duro Domene Luis
- Edita Muñoz Muñoz Beatriz
- Espina Preyese Daniel
- Fernandez Perez Beatriz
- Garcia Cano Elena
- Garcia Santos Rafaela
- Gil Castellano David
- Gil Torres Ivan
- Gomez Moya Natalia
- Gonzalez Muñoz Alvaro
- Hinojosas Lopez Maria Carmen
- Iglesias Sanchez Jesus
- Latorre Feria Tomas
- Lopez Souto Laura
- Lozano Gonzalez Celeste
- Martinez Canovas Veronica
- Molero Rodriguez Navas Nuria
- Muñoz De La Fuente Yeneri
- Muñoz Sainz Javier
- Perez Perez Jose Antonio
- Picazo Matamoros Arantxa
- Puebla Moron Arturo
- Rodriguez Rodriguez Aniceto
- Rofa Andivia Patricia
- Sanchez Bartolome Miguel
- Sanchez Paulete Romero Elena
- Sempere Solar Adela
- Simarro Gordillo Maria Jose
- Torres Sanchez Manuel Francisco
- Ugarte Montoya Ramon
- Vadillo Lazaro Cristina
- Vidal De La Fuente Fabian
- Yrayzoz Fuentes Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27363 , F 131, S 8, H M 2715, I/A 2297 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
Información de CARRASCO ARTESEROS SONIA
Mostramos los datos de CARRASCO ARTESEROS SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCO ARTESEROS SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos