CARRASCAL ZARZA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CARRASCAL ZARZA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARRASCAL ZARZA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICAZA 2015 SL | Administrador Unico | 01/09/2015 |
VINCULACIONES DE CARRASCAL ZARZA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCAL ZARZA MIGUEL ANGEL
Empresa: MICAZA 2015 SL
Administrador Unico
- Carrascal Zarza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485 , F 49, S 8, H VA 27590, I/A 1 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-47
Empresa: MICAZA 98 SL
Liquidador
- Carrascal Zarza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 168, S 8, H VA 9376, I/A 2 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-47
Empresa: MICAZA 98 SL
Administrador Unico
- Carrascal Zarza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 168, S 8, H VA 9376, I/A 2 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-47
Consejero Delegado Mancomunado
- Carrascal Zarza Miguel Angel
Consejero
- Andres Burgoa Jesus Miguel
- Bayon Bueno Edmundo
- Carrascal Zarza Miguel Angel
- Davila Cremades Juan Jose
Presidente
- Carrascal Zarza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 159, S 8, H VA 6858, I/A 30 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-47
Empresa: BODEGAS PROTOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Carrascal Zarza Miguel Angel
Consejero
- Andres Burgoa Jesus Miguel
- Bayon Bueno Edmundo
- Carrascal Zarza Miguel Angel
- Davila Cremades Juan Jose
Presidente
- Carrascal Zarza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256 , F 200, S 8, H VA 19217, I/A 6 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-47
Empresa: BODEGAS PROTOS SL
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
- Carrascal Zarza Miguel Angel
- Sanz Fernandez Antonio Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256 , F 199, S 8, H VA 19217, I/A 5 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-47
Empresa: BODEGAS PROTOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Carrascal Zarza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256 , F 199, S 8, H VA 19217, I/A 5 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-47
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
- Carrascal Zarza Miguel Angel
- Sanz Fernandez Antonio Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 158, S 8, H VA 6858, I/A 27 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-47
Consejero Delegado Mancomunado
- Carrascal Zarza Miguel Angel
- Sanz Fernandez Antonio Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 158, S 8, H VA 6858, I/A 27 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-47
Empresa: BODEGAS PROTOS SL
Consejero
- Andres Burgoa Jesus Miguel
- Bayon Bueno Edmundo
- Carrascal Zarza Miguel Angel
- Davila Cremades Juan Jose
Presidente
- Carrascal Zarza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256 , F 199, S 8, H VA 19217, I/A 4 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-47
Información de CARRASCAL ZARZA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CARRASCAL ZARZA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCAL ZARZA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos