CARRASCAL MONGE GINO ISRAEL
Informe ejecutivo de CARRASCAL MONGE GINO ISRAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARRASCAL MONGE GINO ISRAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONROL DENT SL | Socio Unico | 30/11/2015 | |
MONROL DENT SL | Administrador Unico | 10/12/2013 | |
INVERSIONES CONTINENTALES ROCK SL | Socio Unico | 30/05/2013 | |
INVERSIONES CONTINENTALES ROCK SL | Administrador Unico | 30/05/2013 |
VINCULACIONES DE CARRASCAL MONGE GINO ISRAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCAL MONGE GINO ISRAEL
Empresa: MONROL DENT SL
Socio Único
- Carrascal Monge Gino Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 58, S 8, H V 156037, I/A 3 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-46
Empresa: MONROL DENT SL
Administrador Unico
- Carrascal Monge Gino Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 58, S 8, H V 156037, I/A 2 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-46
Empresa: INVERSIONES CONTINENTALES ROCK SL
Administrador Unico
- Carrascal Monge Gino Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9548, L 6830, F 211, S 8, H V 151181, I/A 2 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-46
Empresa: INVERSIONES CONTINENTALES ROCK SL
Administrador Solidario
- Carrascal Monge Gino Israel
- Zegarra Roldan Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9548, L 6830, F 211, S 8, H V 151181, I/A 2 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-46
Empresa: INVERSIONES CONTINENTALES ROCK SL
Socio Único
- Carrascal Monge Gino Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9548, L 6830, F 211, S 8, H V 151181, I/A 2 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-46
Empresa: INVERSIONES CONTINENTALES ROCK SL
Administrador Solidario
- Carrascal Monge Gino Israel
- Zegarra Roldan Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9548, L 6830, F 209, S 8, H V 151181, I/A 1 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-46
Información de CARRASCAL MONGE GINO ISRAEL
Mostramos los datos de CARRASCAL MONGE GINO ISRAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCAL MONGE GINO ISRAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos