CARRACEDO DURAN RICARDO
Informe ejecutivo de CARRACEDO DURAN RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRACEDO DURAN RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES CARRACEDO SA | Secretario | 15/06/2012 | |
ALMACENES CARRACEDO SA | Consejero Delegado | 15/06/2012 | |
ALMACENES CARRACEDO SA | Consejero | 15/06/2012 |
VINCULACIONES DE CARRACEDO DURAN RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRACEDO DURAN RICARDO
Empresa: ALMACENES CARRACEDO SA
Consejero Delegado
- Carracedo Duran Ricardo
Consejero
- Carracedo Duran Maria Elena
- Carracedo Duran Ricardo
- Duran Martinez Mercedes Esclavitud
Presidente
Secretario
- Carracedo Duran Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SC 8344, I/A 10 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-15
Empresa: FERROCAR SL
Administrador Solidario
- Carracedo Duran Ricardo
- Ferrol Blanco Divina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 84, S 8, H SC 6962, I/A 12 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-15
Empresa: ALMACENES CARRACEDO SA
Consejero Delegado
- Carracedo Duran Ricardo
Consejero
- Carracedo Duran Ricardo
- Duran Martinez Mercedes Esclavitud
Secretario
- Carracedo Duran Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 28, S 8, H SC 8344, I/A 8 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-15
Empresa: ALMACENES CARRACEDO SA
Consejero Delegado
- Carracedo Duran Ricardo
Consejero
- Carracedo Duran Ricardo
- Carracedo Torreira Celestino Ricardo
- Duran Martinez Mercedes Esclavitud
Presidente
Secretario
- Carracedo Duran Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 28, S 8, H SC 8344, I/A 7 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-15
Empresa: FERROCAR SL
Administrador Solidario
- Carracedo Duran Ricardo
- Rama Barreiro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 82, S 8, H SC 6962, I/A 6 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-15
Información de CARRACEDO DURAN RICARDO
Mostramos los datos de CARRACEDO DURAN RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRACEDO DURAN RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos