CARPINTERO PEREZ ABRAHAM
Informe ejecutivo de CARPINTERO PEREZ ABRAHAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE CARPINTERO PEREZ ABRAHAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARPE PATENTES Y MARCAS SL | Administrador Unico | 19/01/2024 | |
FLUIDRA COMMERCIAL SA | Apoderado Solidario | 16/08/2022 | |
HERRERO & ASOCIADOS ABOGADOS SL | Apoderado | 17/01/2022 | |
HERRERO & ASOCIADOS I D I SL | Consejero | 25/11/2020 | |
LOS ARENALES DEL CASAR SA | Consejero | 16/10/2020 | |
HERRERO & ASOCIADOS SL | Presidente | 22/10/2019 | |
HERRERO & ASOCIADOS SL | Consejero Delegado | 22/10/2019 | |
HERRERO & ASOCIADOS SL | Consejero | 24/05/2019 | |
HERRERO & ASOCIADOS SL | Apoderado Mancomunado | 13/05/2019 | |
HERRERO & ASOCIADOS SL | Apoderado | 31/01/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARPINTERO PEREZ ABRAHAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARPINTERO PEREZ ABRAHAM
Empresa: ARPE PATENTES Y MARCAS SL
Administrador Unico
- Carpintero Perez Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11738 , F 160, S 8, H M 184285, I/A 9 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: FLUIDRA COMMERCIAL SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47472 , F 196, S 8, H B 339069, I/A 67 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-08
Empresa: HERRERO & ASOCIADOS ABOGADOS SL
Apoderado
- Carpintero Perez Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 102, S 8, H M 759024, I/A 2 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Empresa: HERRERO & ASOCIADOS I D I SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carpintero Perez Abraham
- Gonzalez Ahijado Jesus
- Gonzalez Navarro Luis Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41164 , F 190, S 8, H M 729851, I/A 1 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Empresa: LOS ARENALES DEL CASAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aviles Luque Javier
- Carpintero Garcia Yolanda
- Carpintero Lopez Iban
- Carpintero Perez Abraham
- Suasi Marti Jaime
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23763 , F 36, S 8, H M 146140, I/A 30 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: HERRERO & ASOCIADOS SL
Consejero Delegado
- Carpintero Perez Abraham
Presidente
- Carpintero Perez Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37989 , F 197, S 8, H M 118552, I/A 36 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: HERRERO & ASOCIADOS SL
Consejero
- Carpintero Perez Abraham
- Gonzalez Ahijado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37989 , F 196, S 8, H M 118552, I/A 33 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-28
Empresa: HERRERO & ASOCIADOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Carpintero Lopez Mario
- Carpintero Perez Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37989 , F 195, S 8, H M 118552, I/A 32 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-28
Empresa: HERRERO & ASOCIADOS SL
Apoderado
- Carpintero Lopez Mario
- Carpintero Perez Abraham
- Martinez Muñoz Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19435 , F 109, S 8, H M 118552, I/A 30 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Empresa: NEOLA SL
Administrador Unico
- Carpintero Perez Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10189 , F 122, S 8, H M 162540, I/A 12 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
VER MAS ACTOS
Información de CARPINTERO PEREZ ABRAHAM
Mostramos los datos de CARPINTERO PEREZ ABRAHAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARPINTERO PEREZ ABRAHAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos