CAROT MARTINEZ MANUEL
Informe ejecutivo de CAROT MARTINEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAROT MARTINEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARMOLES Y GRANITOS LAJA SL | Liquidador | 14/01/2012 | |
TENSA VIVIENDAS SL | Liquidador | 14/01/2012 |
VINCULACIONES DE CAROT MARTINEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAROT MARTINEZ MANUEL
Empresa: AUTOESCUELA-UXO SL
Administrador Unico
- Carot Martinez Manuel
Liquidador
- Carot Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847, L 414, F 30, S 8, H CS 11328, I/A 3 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-12
Empresa: AUTOESCUELA-UXO SL
Administrador Mancomunado
- Carot Martinez Manuel
- Dupla Ferreres Victor
Administrador Unico
- Carot Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847, L 414, F 30, S 8, H CS 11328, I/A 3 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-12
Empresa: TENSA VIVIENDAS SL
Liquidador
- Carot Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210, L 773, F 157, S 8, H CS 21972, I/A 4 (14/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-12
Empresa: TENSA VIVIENDAS SL
Administrador Unico
- Carot Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210, L 773, F 157, S 8, H CS 21972, I/A 4 (14/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-12
Empresa: MARMOLES Y GRANITOS LAJA SL
Liquidador
- Carot Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885, L 452, F 217, S 8, H CS 12522, I/A 4 (14/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-12
Empresa: MARMOLES Y GRANITOS LAJA SL
Administrador Solidario
- Carot Martinez Manuel
- Perez Rus Evaristo
- Roca Bonanad Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885, L 452, F 217, S 8, H CS 12522, I/A 4 (14/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-12
Empresa: MINIMALHOUSE SL
Administrador Unico
- Carot Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403, L 965, F 59, S 8, H CS 27838, I/A 2 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-12
Información de CAROT MARTINEZ MANUEL
Mostramos los datos de CAROT MARTINEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAROT MARTINEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos