CAROLINA DEL RIVERO MARTINEZ
Informe ejecutivo de CAROLINA DEL RIVERO MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAROLINA DEL RIVERO MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIMEFOR NUEVO MILENIO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 02/04/2018 | |
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y AGRICOLAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 02/04/2018 | |
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y AGRICOLAS SA | Secretario | 07/04/2017 | |
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y AGRICOLAS SA | Consejero | 07/04/2017 | |
RIMEFOR NUEVO MILENIO SL | Secretario | 22/08/2013 | |
RIMEFOR NUEVO MILENIO SL | Consejero | 22/08/2013 | |
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y AGRICOLAS SA | Apoderado Solidario | 09/04/2013 |
VINCULACIONES DE CAROLINA DEL RIVERO MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAROLINA DEL RIVERO MARTINEZ
Consejero Delegado Mancomunado
- Carmen Maria Del Rivero Martinez
- Carolina Del Rivero Martinez
- Luis Fernando Del Rivero Martinez
Consejero
Presidente
Secretario
- Carolina Del Rivero Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 88, S 8, H MU 2723, I/A 17 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-30
Consejero Delegado Mancomunado
- Carmen Maria Del Rivero Martinez
- Carolina Del Rivero Martinez
- Luis Fernando Del Rivero Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 88, S 8, H MU 2723, I/A 16 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-30
Consejero Delegado Mancomunado
- Carolina Del Rivero Martinez
- Luis Fernando Del Rivero Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 88, S 8, H MU 2723, I/A 16 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-30
Empresa: RIMEFOR NUEVO MILENIO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Carmen Maria Del Rivero Martinez
- Carolina Del Rivero Martinez
- Luis Fernando Del Rivero Martinez
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 66, S 8, H MU 44195, I/A 7 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-30
Empresa: RIMEFOR NUEVO MILENIO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Carolina Del Rivero Martinez
- Luis Fernando Del Rivero Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 66, S 8, H MU 44195, I/A 7 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-30
Consejero Delegado Mancomunado
- Carolina Del Rivero Martinez
- Luis Fernando Del Rivero Martinez
Consejero
Presidente
Secretario
- Carolina Del Rivero Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 88, S 8, H MU 2723, I/A 15 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-30
Consejero Delegado Mancomunado
- Carolina Del Rivero Martinez
- Luis Fernando Del Rivero Martinez
Consejero
Presidente
Secretario
- Carolina Del Rivero Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 88, S 8, H MU 2723, I/A 15 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-30
Empresa: RIMEFOR NUEVO MILENIO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Carolina Del Rivero Martinez
- Luis Fernando Del Rivero Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 66, S 8, H MU 44195, I/A 6 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-30
Consejero Delegado Mancomunado
- Carolina Del Rivero Martinez
- Luis Fernando Del Rivero Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 88, S 8, H MU 2723, I/A 13 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-30
Empresa: RIMEFOR NUEVO MILENIO SL
Consejero
- Carolina Del Rivero Martinez
- Luis Fernando Del Rivero Martinez
- Luis Fernando Del Rivero Y Asensio
- Maria Natividad Martinez Bolivar
Presidente
Secretario
- Carolina Del Rivero Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 66, S 8, H MU 44195, I/A 5 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-30
VER MAS ACTOS
Información de CAROLINA DEL RIVERO MARTINEZ
Mostramos los datos de CAROLINA DEL RIVERO MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAROLINA DEL RIVERO MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos