CAROL VILAREGUT RAQUEL
Informe ejecutivo de CAROL VILAREGUT RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAROL VILAREGUT RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONS TANYA-CAROL 2011 SL | Apoderado | 16/01/2012 |
VINCULACIONES DE CAROL VILAREGUT RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAROL VILAREGUT RAQUEL
Empresa: STA EUGENIA 2000 SL
Administrador Unico
- Carol Vilaregut Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 67, S 8, H B 175738, I/A 7 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-08
Empresa: PROMOCIONS TANYA-CAROL 2011 SL
Apoderado
- Carol Vilaregut Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42806 , F 145, S 8, H B 413481, I/A 2 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Empresa: STA EUGENIA 2000 SL
Administrador Unico
- Carol Vilaregut Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30410 , F 213, S 8, H B 175738, I/A 4 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Información de CAROL VILAREGUT RAQUEL
Mostramos los datos de CAROL VILAREGUT RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAROL VILAREGUT RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos