CAROL VILA CORO ANTONIO
Informe ejecutivo de CAROL VILA CORO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CAROL VILA CORO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA R. SAGARRA SXXI SL | Administrador Unico | 11/04/2022 |
VINCULACIONES DE CAROL VILA CORO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAROL VILA CORO ANTONIO
Empresa: INMOBILIARIA R. SAGARRA SXXI SL
Administrador Unico
- Carol Vila Coro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1743 , F 128, S 8, H VI 20818, I/A 1 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-01
Empresa: QUATERNIA SL
Apoderado
- Carol Vila Coro Antonio
- Carol Vila Coro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43858 , F 82, S 8, H B 337842, I/A 16 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-08
Empresa: QUATERNIA SL
Consejero
- Carol Vila Coro Antonio
- Carol Vila Coro Jose Manuel
- Crous Millet Antonio
- Guixa Insua Jorge
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38844 , F 99, S 8, H B 337842, I/A 12 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Empresa: INMOBILIARIA CORFU SA
Administrador Unico
- Carol Vila Coro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23651 , F 192, S 8, H B 58518, I/A 6 N (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Empresa: HAKUCA INVESTMENTS SL
Consejero
Presidente
- Carol Vila Coro Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40540 , F 30, S 8, H B 366683, I/A 2 (05/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Empresa: HAKUCA INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40540 , F 30, S 8, H B 366683, I/A 3 (05/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Empresa: MASSO Y CAROL SA
Administrador Solidario
- Carol Vila Coro Antonio
- Carol Vila Coro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32717 , F 168, S 8, H B 61586, I/A 76 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-08
Empresa: SISTEMAS DE CALIDAD Y SERVICIOS SL
Consejero Delegado
- Carol Vila Coro Antonio
- Gonzalez Sanchez Jose Angel
Consejero
- Carol Vila Coro Antonio
- Carol Vila Coro Jose Manuel
- Gonzalez Sanchez Jose Angel
- Teotino Millas Rosa
Presidente
- Carol Vila Coro Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34973 , F 72, S 8, H B 192485, I/A 8 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-08
Empresa: SYC QUIMICA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carol Vila Coro Antonio
- Carol Vila Coro Jose Manuel
- Joost M Smit
Presidente
Secretario
- Carol Vila Coro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24128 , F 175, S 8, H B 64769, I/A 7 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08
Empresa: MASSO Y CAROL SA
Administrador Solidario
- Carol Vila Coro Antonio
- Carol Vila Coro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27535 , F 108, S 8, H B 61586, I/A 72 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-08
VER MAS ACTOS
Información de CAROL VILA CORO ANTONIO
Mostramos los datos de CAROL VILA CORO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAROL VILA CORO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos