CAROL OLIVET ELISENDA
Informe ejecutivo de CAROL OLIVET ELISENDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAROL OLIVET ELISENDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVONIK OPERATIONS GMBH | Apoderado Solidario | 04/01/2023 | |
ROADSURFER SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 25/02/2022 | |
ROADSURFER SPAIN SL | Apoderado Solidario | 25/02/2022 | |
URBN SPAIN RETAIL SL | Apoderado Solidario | 08/03/2021 | |
A. A. THORNTON ALICANTE SL | Apoderado Solidario | 29/12/2020 | |
RIDEMOVI SL | Apoderado Solidario | 20/03/2020 | |
PANQUOTIDIANO HOLDING SL | Apoderado Solidario | 17/11/2017 | |
EXCELLENCE BROTHERS INTERNATIONAL SL | Apoderado Solidario | 11/08/2017 |
VINCULACIONES DE CAROL OLIVET ELISENDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAROL OLIVET ELISENDA
Empresa: GUISCAMBRILS SL
Administrador Solidario
- Carol Olivet Elisenda
- Olivet Guell Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682 , F 73, S 8, H T 22668, I/A 5 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-43
Empresa: EVONIK OPERATIONS GMBH
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47307 , F 144, S 8, H B 548074, I/A 2 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
Empresa: ROADSURFER SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Andres Morante Yolanda
- Cabrera Sanchez Diego
- Carol Olivet Elisenda
- De Lara Marti Jose Ignacio
- Martinez Gomez Marc
Apoderado Solidario
- Andres Morante Yolanda
- Cabrera Sanchez Diego
- Carol Olivet Elisenda
- Carol Olivet Elisenda
- De Lara Marti Jose Ignacio
- De Lara Marti Jose Ignacio
- Estrach Ventura Maria Del Mar
- Izquierdo Planas Luis
- Martinez Gomez Marc
- Martinez Gomez Marc
- Martinez Peralta Cristina
- Silva Martin De La Escalera Paloma Julia
- Vazquez Gomez Rebeca
- Vericat Bonafe Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 182, S 8, H M 718896, I/A 2 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: GUISCAMBRILS SL
Administrador Solidario
- Carol Olivet Elisenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682 , F 72, S 8, H T 22668, I/A 3 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-43
Empresa: URBN SPAIN RETAIL SL
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47503 , F 41, S 8, H B 450948, I/A 17 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-08
Empresa: A. A. THORNTON ALICANTE SL
Apoderado Solidario
Repre.Fiscal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46997 , F 37, S 8, H B 537671, I/A 2 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-08
Empresa: IDRIBK SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47081 , F 197, S 8, H B 540481, I/A 4 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-08
Empresa: PANQUOTIDIANO HOLDING SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10304, L 7585, F 166, S 8, H V 176921, I/A 2 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-46
Apoderado Solidario
- Carol Olivet Elisenda
- Cordoba Arriaga Montserrat
- De Lara Marti Ignacio
- Izquierdo Planas Luis
- Jeffrey Michael Ralph Singer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45762 , F 143, S 8, H B 498171, I/A 2 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-08
Empresa: EXCELLENCE BROTHERS INTERNATIONAL SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46056 , F 54, S 8, H B 508092, I/A 2 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-08
Información de CAROL OLIVET ELISENDA
Mostramos los datos de CAROL OLIVET ELISENDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAROL OLIVET ELISENDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos