CAROL LLOPART SERGIO
Informe ejecutivo de CAROL LLOPART SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAROL LLOPART SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO CATALANA OCCIDENTE TECNOLOGIA Y SERVICIOS AIE | Apoderado Solidario | 25/06/2013 | 09/01/2019 |
OCCIDENT GCO SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 05/02/2016 | |
OCCIDENT GCO SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 07/04/2011 | 20/12/2012 |
OCCIDENT GCO SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 02/12/2010 | 20/12/2012 |
VINCULACIONES DE CAROL LLOPART SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAROL LLOPART SERGIO
Apoderado Solidario
- Carol Llopart Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46027 , F 92, S 8, H B 376366, I/A 51 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Apoderado
- Carol Llopart Sergio
- Carol Llopart Sergio
- Carol Llopart Sergio
- Diaz Aznar Inmaculada
- Sanz Martin Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31632 , F 220, S 8, H B 194438, I/A 372 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43510 , F 184, S 8, H B 376366, I/A 20 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31632 , F 197, S 8, H B 194438, I/A 345 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31632 , F 184, S 8, H B 194438, I/A 326 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31632 , F 180, S 8, H B 194438, I/A 320 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31632 , F 180, S 8, H B 194438, I/A 319 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31632 , F 179, S 8, H B 194438, I/A 318 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-08
Información de CAROL LLOPART SERGIO
Mostramos los datos de CAROL LLOPART SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAROL LLOPART SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos