CARO HIDALGO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de CARO HIDALGO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CARO HIDALGO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA BERMUDEZ SL | Administrador Solidario | 13/04/2015 | |
ALMACENES BOLLULLOS SL | Administrador Mancomunado | 16/03/2012 |
VINCULACIONES DE CARO HIDALGO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARO HIDALGO JOSE MANUEL
Empresa: INMOBILIARIA BERCA SL
Administrador Solidario
- Caro Hidalgo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 28, S 8, H SE 9022, I/A 8 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-41
Empresa: BERMUDEZ Y CARO SL
Administrador Solidario
- Caro Hidalgo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 59, S 8, H SE 33626, I/A 4 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-41
Empresa: PROMOCIONES GRABERCA SL
Administrador Mancomunado
- Bermudez Bueno Francisco
- Caro Hidalgo Jose Manuel
- Grajea Sanchez Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4328 , F 124, S 8, H SE 66057, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Empresa: QUINTO URSO SL
Liquidador Unico
- Caro Hidalgo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3054 , F 184, S 8, H SE 40253, I/A 3 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-41
Empresa: QUINTO URSO SL
Administrador Unico
- Caro Hidalgo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3054 , F 184, S 8, H SE 40253, I/A 3 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-41
Empresa: COMPAÑIA BERMUDEZ SL
Administrador Solidario
- Bermudez Bueno Francisco
- Caro Hidalgo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1607 , F 138, S 8, H SE 9805, I/A 4 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-41
Empresa: KAROIL CARBURANTES SL
Administrador Unico
- Caro Hidalgo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2193 , F 81, S 8, H SE 23573, I/A 7 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-41
Empresa: QUINTO URSO SL
Administrador Unico
- Caro Hidalgo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3054 , F 184, S 8, H SE 40253, I/A 2 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-41
Empresa: QUINTO URSO SL
Administrador Solidario
- Caro Hidalgo Jose Manuel
- Lopez Caro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3054 , F 184, S 8, H SE 40253, I/A 2 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-41
Empresa: ALMACENES BOLLULLOS SL
Administrador Mancomunado
- Caro Hidalgo Ana Maria
- Caro Hidalgo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687 , F 96, S 8, H H 11504,H , I/ 4 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-21
VER MAS ACTOS
Información de CARO HIDALGO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de CARO HIDALGO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARO HIDALGO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos