CARO DE LA BARRERA ROSA BEATRIZ
Informe ejecutivo de CARO DE LA BARRERA ROSA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARO DE LA BARRERA ROSA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IPRO ORGANIZACION SL | Socio Unico | 10/08/2022 | |
IPRO ORGANIZACION SL | Administrador Unico | 24/04/2019 | |
MAIGO DESU SL | Administrador Unico | 18/01/2016 |
VINCULACIONES DE CARO DE LA BARRERA ROSA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARO DE LA BARRERA ROSA BEATRIZ
Empresa: IPRO ORGANIZACION SL
Socio Único
- Caro De La Barrera Rosa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 144, S 8, H CO 40503, I/A 3 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-14
Empresa: IPRO ORGANIZACION SL
Administrador Unico
- Caro De La Barrera Rosa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5270 , F 197, S 8, H SE 87058, I/A 2 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-41
Empresa: IPRO ORGANIZACION SL
Administrador Solidario
- Caro De La Barrera Gamero Rafael
- Caro De La Barrera Rosa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5270 , F 197, S 8, H SE 87058, I/A 2 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-41
Empresa: MAIGO DESU SL
Administrador Unico
- Caro De La Barrera Rosa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 150, S 8, H CR 27861, I/A 1 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-13
Empresa: IPRO ORGANIZACION SL
Administrador Solidario
- Caro De La Barrera Gamero Rafael
- Caro De La Barrera Rosa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5270 , F 196, S 8, H SE 87058, I/A 1 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-41
Información de CARO DE LA BARRERA ROSA BEATRIZ
Mostramos los datos de CARO DE LA BARRERA ROSA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARO DE LA BARRERA ROSA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos