CARO CURABEC JUAN
Informe ejecutivo de CARO CURABEC JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARO CURABEC JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRASUR 75 SL | Administrador Unico | 12/07/2022 | |
MIRASUR 75 SL | Socio Unico | 12/07/2022 | |
ALQUILERES MUÑOZ SL | Administrador Unico | 24/10/2019 | |
ATLANTICO 2015 SL | Administrador Unico | 30/06/2015 | |
ALQUILERES MUÑOZ SL | Apoderado | 08/10/2014 |
VINCULACIONES DE CARO CURABEC JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARO CURABEC JUAN
Empresa: MIRASUR 75 SL
Administrador Unico
- Caro Curabec Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 138, S 8, H CA 60789, I/A 1 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-11
Empresa: MIRASUR 75 SL
Socio Único
- Caro Curabec Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 138, S 8, H CA 60789, I/A 1 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-11
Empresa: ALQUILERES MUÑOZ SL
Administrador Unico
- Caro Curabec Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2066 , F 222, S 8, H CA 44158, I/A 6 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-11
Empresa: ATLANTICO 2015 SL
Administrador Unico
- Caro Curabec Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 135, S 8, H CA 48307, I/A 1 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-11
Empresa: ALQUILERES MUÑOZ SL
Apoderado
- Caro Curabec Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2066 , F 220, S 8, H CA 44158, I/A 4 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-11
Información de CARO CURABEC JUAN
Mostramos los datos de CARO CURABEC JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARO CURABEC JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos