CARNERO SASTRE DOMINGO
Informe ejecutivo de CARNERO SASTRE DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARNERO SASTRE DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADING INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 17/01/2024 | |
CAMPING LAGOS COTO CISNEROS SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 05/11/2014 | |
CAMPING LAGOS COTO CISNEROS SA | Consejero Delegado Solidario | 02/06/2011 | |
CAMPING LAGOS COTO CISNEROS SA | Presidente | 02/06/2011 | |
CAMPING LAGOS COTO CISNEROS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 02/06/2011 | |
CAMPING LAGOS COTO CISNEROS SA | Consejero | 02/06/2011 |
VINCULACIONES DE CARNERO SASTRE DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARNERO SASTRE DOMINGO
Empresa: TRADING INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Carnero Sastre Domingo
- Carnero Sastre Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9446 , F 18, S 8, H M 151809, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: CAMPING LAGOS COTO CISNEROS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Carnero Sastre Domingo
- Martin Diaz Teodoro
- TRUNCO GESTION SL
Consejero
- Carnero Sastre Domingo
- Martin Diaz Teodoro
- TRUNCO GESTION SL
Presidente
- Carnero Sastre Domingo
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3166 , F 222, S 8, H M 54067, I/A 16 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
Empresa: BUSINESS DEAL SL
Administrador Unico
- Carnero Sastre Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9471 , F 58, S 8, H M 152234, I/A 5 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
Empresa: CAMPING LAGOS COTO CISNEROS SA
Consejero
- Carnero Sastre Domingo
- Martin Diaz Teodoro
- TRUNCO GESTION SL
Presidente
- Carnero Sastre Domingo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3166 , F 91, S 8, H M 54067, I/A 13 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: CAMPING LAGOS COTO CISNEROS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Carnero Sastre Domingo
- Martin Diaz Teodoro
- TRUNCO GESTION SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3166 , F 91, S 8, H M 54067, I/A 13 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: CAMPING LAGOS COTO CISNEROS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Carnero Sastre Domingo
- Martin Diaz Teodoro
- TRUNCO GESTION SL
Consejero Delegado Solidario
- Carnero Sastre Domingo
- Martin Diaz Teodoro
- TRUNCO GESTION SL
Consejero
- Carnero Sastre Domingo
- Martin Diaz Teodoro
- TRUNCO GESTION SL
Presidente
- Carnero Sastre Domingo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3166 , F 90, S 8, H M 54067, I/A 12 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
Información de CARNERO SASTRE DOMINGO
Mostramos los datos de CARNERO SASTRE DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARNERO SASTRE DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos