CARNERO GONZALEZ CARLOS
Informe ejecutivo de CARNERO GONZALEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARNERO GONZALEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TARA SPORTS 2018 SL | Apoderado Solidario | 25/09/2024 | |
DODESAN INVERSIONES 2019 SL | Apoderado Solidario | 20/09/2024 | |
TRIBECA LODGE SL | Apoderado Solidario | 17/09/2024 | |
TOTHIA 92 SL | Apoderado Solidario | 31/07/2024 | |
INMOBILIARIA GAMBOA BERMUDEZ SL | Apoderado Solidario | 19/05/2023 | |
DEPORMATA 88 SL | Apoderado Solidario | 17/03/2023 | |
SAICITON SL | Apoderado | 27/04/2021 | |
CARBNEY ESPORTS SL | Apoderado Solidario | 01/12/2020 | |
SOCIEDAD DE INVERSIONES VILLA Y GONZALEZ SL | Apoderado Solidario | 06/07/2018 | |
SOCIEDAD DE INVERSIONES VILLA Y GONZALEZ SL | Apoderado Solidario | 29/03/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARNERO GONZALEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARNERO GONZALEZ CARLOS
Empresa: TARA SPORTS 2018 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 672702, I/A 4 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-28
Empresa: DODESAN INVERSIONES 2019 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 701516, I/A 5 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: TRIBECA LODGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 730514, I/A 5 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-28
Empresa: TOTHIA 92 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 763047, I/A 4 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: INMOBILIARIA GAMBOA BERMUDEZ SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40119 , F 5, S 8, H M 712986, I/A 2 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Empresa: DEPORMATA 88 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28130 , F 111, S 8, H M 506762, I/A 6 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Empresa: PROGAMING SL
Apoderado
- Carnero Gonzalez Carlos
- Chicote Zamanillo Maria
- De Lacalle Baigorri Iñigo Maria
- Ferrero Muñoz Francisco Javier
- Galan Olleros Patricia
- Garzon Vicente Alfredo
- Maestre Maestre Miguel Angel
- Martinez San Segundo Alvaro
- Montejo Rodrigo Eduardo
- Oliver Garcia Eduardo Leopoldo
- Prieto Huang Juan Alfonso
- Saenz De Cenzano Zaforas Ignacio Mariano
- Senn Gonzalez Julio
- Triguero Gea Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38124 , F 63, S 8, H M 678452, I/A 3 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: CARBNEY ESPORTS SL
Apoderado Solidario
- Carnero Gonzalez Carlos
- Chicote Zamanillo Maria
- De Lacalle Baigorri Iñigo Maria
- Ferrero Muñoz Francisco Javier
- Galan Olleros Patricia
- Garzon Vicente Alfredo
- Maestre Maestre Miguel Angel
- Martinez San Segundo Alvaro
- Montejo Rodrigo Eduardo
- Oliver Garcia Eduardo Leopoldo
- Prieto Huang Juan Alfonso
- Saenz De Cenzano Zaforas Ignacio Mariano
- Senn Gonzalez Julio
- Triguero Gea Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40423 , F 14, S 8, H M 717920, I/A 3 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Apoderado Solidario
- Carnero Gonzalez Carlos
- Chicote Zamanillo Maria
- De La Calle Baigorri Iñigo Maria
- Ferrero Muñoz Francisco Javier
- Garzon Vicente Alfredo
- Maestre Maestre Miguel Angel
- Montejo Rodrigo Eduardo
- Oliver Garcia Eduardo Leopoldo
- Prieto Huang Juan Alfonso
- Saenz De Cenzano Zaforas Ignacio Mariano
- Senn Gonzalez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 173, S 8, H AS 32279, I/A 6 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 172, S 8, H AS 32279, I/A 5 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-33
VER MAS ACTOS
Información de CARNERO GONZALEZ CARLOS
Mostramos los datos de CARNERO GONZALEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARNERO GONZALEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos