CARMONA PUENTE JESUS ANDRES
Informe ejecutivo de CARMONA PUENTE JESUS ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CARMONA PUENTE JESUS ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAL CLAVERIA SL | Administrador Solidario | 16/07/2020 | |
RESIDENCIA BALLUS SL | Administrador Solidario | 15/07/2020 | |
MIMARA RESIDENCIAL SL | Administrador Solidario | 22/06/2020 | |
MIMARA SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 22/06/2020 | |
RESIDENCIAL FONTSCALDES SL | Administrador Solidario | 19/05/2011 | 03/07/2015 |
VINCULACIONES DE CARMONA PUENTE JESUS ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMONA PUENTE JESUS ANDRES
Empresa: CAL CLAVERIA SL
Administrador Solidario
- Carmona Puente Jesus Andres
- Marquez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1837 , F 167, S 8, H T 25888, I/A 7 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-43
Empresa: RESIDENCIA BALLUS SL
Administrador Solidario
- Carmona Puente Jesus Andres
- Marquez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 178, S 8, H T 27748, I/A 3 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-43
Empresa: RESIDENCIAL COLL TORRENTS SL
Administrador Solidario
- Carmona Puente Jesus Andres
- Marquez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 215, S 8, H T 29178, I/A 5 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-43
Empresa: CREIXELL MEDITERRANEA SL
Administrador Solidario
- Carmona Puente Jesus Andres
- Marquez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 132, S 8, H T 23346, I/A 7 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-43
Empresa: RESIDENCIAL FONTSCALDES SL
Administrador Solidario
- Carmona Puente Jesus Andres
- Marquez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 120, S 8, H T 42752, I/A 1 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-43
Información de CARMONA PUENTE JESUS ANDRES
Mostramos los datos de CARMONA PUENTE JESUS ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMONA PUENTE JESUS ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos