CARMONA PARCERISA MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de CARMONA PARCERISA MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARMONA PARCERISA MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALGARAFE SL | Apoderado Solidario | 05/06/2019 | |
TEXVOGUE SA | Apoderado Solidario | 25/09/2018 |
VINCULACIONES DE CARMONA PARCERISA MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMONA PARCERISA MARIA ISABEL
Empresa: ALGARAFE SL
Apoderado Solidario
- Carmona Parcerisa Maria Isabel
- Dimas Carmona Alexandre
- Dimas Carmona Carlos
- Dimas Carmona David
- Dimas Carmona Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35995 , F 3, S 8, H B 23916, I/A 10 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Empresa: TEXVOGUE SA
Apoderado Solidario
- Carmona Parcerisa Maria Isabel
- Dimas Carmona Alexandre
- Dimas Carmona David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35995 , F 24, S 8, H B 27859, I/A 28 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-08
Empresa: ASESORES DE DISEÑO TEXTIL SA
Administrador Solidario
- Carmona Parcerisa Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31385 , F 182, S 8, H B 33556, I/A 45 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-08
Empresa: BUSINESS DESING NETWORK SL
Administrador Unico
- Carmona Parcerisa Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30888 , F 126, S 8, H B 101758, I/A 15 N (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-08
Empresa: ASESORES DE DISEÑO TEXTIL SA
Administrador Solidario
- Carmona Parcerisa Maria Isabel
- Dimas Matons Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31385 , F 181, S 8, H B 33556, I/A 43 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Empresa: ASESORES DE DISEÑO TEXTIL SA
Administrador Solidario
- Carmona Parcerisa Maria Isabel
- Dimas Matons Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31385 , F 181, S 8, H B 33556, I/A 43 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Empresa: BUSINESS DESING NETWORK SL
Administrador Unico
- Carmona Parcerisa Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30888 , F 126, S 8, H B 101758, I/A 15 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-08
Empresa: BUSINESS DESING NETWORK SL
Administrador Solidario
- Carmona Parcerisa Maria Isabel
- Casamitjana Llovet Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30888 , F 126, S 8, H B 101758, I/A 14 N (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-08
Información de CARMONA PARCERISA MARIA ISABEL
Mostramos los datos de CARMONA PARCERISA MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMONA PARCERISA MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos