CARMONA MUÑOZ RAUL
Informe ejecutivo de CARMONA MUÑOZ RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARMONA MUÑOZ RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACRO ARQUITECTOS E INGENIEROS SLP | Soc.Prof. | 27/09/2018 | |
ACRO ARQUITECTOS E INGENIEROS SLP | Administrador Solidario | 27/09/2018 | |
ROSADO Y CARMONA INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 01/09/2011 |
VINCULACIONES DE CARMONA MUÑOZ RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMONA MUÑOZ RAUL
Empresa: ACRO ARQUITECTOS SLP
Administrador Solidario
- Carmona Muñoz Raul
- Rosado Artalejo Jose-antonio
Soc.Prof.
- Carmona Muñoz Raul
- Rosado Artalejo Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 21, S 8, H TO 19133, I/A 4 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-45
Empresa: ACRO ARQUITECTOS SLP
Administrador Mancomunado
- Carmona Muñoz Raul
- Rosado Artalejo Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 21, S 8, H TO 19133, I/A 4 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-45
Empresa: ROSADO Y CARMONA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Carmona Muñoz Raul
- Rosado Artalejo Jose-antonio
- Tejero Assuncao Valeria- Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 184, S 8, H TO 33070, I/A 1 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-45
Empresa: CARMONA ROSADO ASOCIADOS SL
Liquidador Mancomunado
- Carmona Muñoz Raul
- Rosado Artalejo Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24075 , F 106, S 8, H M 432529, I/A 2 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
Empresa: CARMONA ROSADO ASOCIADOS SL
Administrador Mancomunado
- Carmona Muñoz Raul
- Rosado Artalejo Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24075 , F 106, S 8, H M 432529, I/A 2 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
Empresa: ACRO ARQUITECTOS SLP
Administrador Mancomunado
- Carmona Muñoz Raul
- Rosado Artalejo Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1170 , F 26, S 8, H TO 19133, I/A 3 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-45
Información de CARMONA MUÑOZ RAUL
Mostramos los datos de CARMONA MUÑOZ RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMONA MUÑOZ RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos