CARMONA MORALES JORGE
Informe ejecutivo de CARMONA MORALES JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARMONA MORALES JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EASYSHIP SUPPLY CHAIN SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 31/07/2024 | |
NORCI LOGISTICA SL | Administrador Solidario | 11/03/2021 | |
TORRENOR EXPRESS SL | Administrador Solidario | 25/06/2020 | |
MENSIX COURIER SL | Administrador Solidario | 18/08/2009 |
VINCULACIONES DE CARMONA MORALES JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMONA MORALES JORGE
Empresa: EASYSHIP SUPPLY CHAIN SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Bejarano Camara Oscar
- Carmona Morales Jorge
- Montero Gonzalez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829306, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: NORCI LOGISTICA SL
Administrador Solidario
- Carmona Morales Jorge
- Gomez Gayoso Raul
- Gonzalez Mesa Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41623 , F 10, S 8, H M 737406, I/A 1 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Empresa: TORRENOR EXPRESS SL
Administrador Solidario
- Carmona Morales Jorge
- Gomez Gayoso Raul
- Gonzalez Mesa Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40550 , F 168, S 8, H M 719800, I/A 1 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Empresa: MENSIX COURIER SL
Administrador Solidario
- Carmona Morales Jorge
- Gomez Gayoso Raul
- Gomez Gonzalo Julio
- Gonzalez Gomez Sandra
- Gonzalez Mesa Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26853 , F 40, S 8, H M 483908, I/A 1 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-28
Información de CARMONA MORALES JORGE
Mostramos los datos de CARMONA MORALES JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMONA MORALES JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos