CARMONA LLOP IRENE
Informe ejecutivo de CARMONA LLOP IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARMONA LLOP IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCION PYMES CAMBRILS 2010 SL | Administrador Solidario | 01/07/2021 | |
ANRO21. COMMERCE SL | Administrador Solidario | 18/02/2021 | |
JMC. 02 CAPITAL SL | Administrador Solidario | 26/11/2020 | |
NEIKDI SL | Administrador Solidario | 13/12/2018 | |
D & I CAMBRILS SL | Administrador Solidario | 22/10/2010 |
VINCULACIONES DE CARMONA LLOP IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMONA LLOP IRENE
Empresa: DIAMELA-IRENE SL
Liquidador Mancomunado
- Carmona Llop Irene
- Perez Alfonso Diamela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 160, S 8, H T 50846, I/A 2 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-43
Empresa: DIAMELA-IRENE SL
Administrador Solidario
- Carmona Llop Irene
- Perez Alfonso Diamela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 160, S 8, H T 50846, I/A 2 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-43
Empresa: SOLUCION PYMES CAMBRILS 2010 SL
Administrador Solidario
- Carmona Llop Irene
- Perez Alfonso Diamela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 210, S 8, H T 57259, I/A 1 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-43
Empresa: ANRO21. COMMERCE SL
Administrador Solidario
- Carmona Llop Irene
- Perez Alfonso Diamela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3240 , F 127, S 8, H T 56625, I/A 1 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-43
Empresa: JMC. 02 CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Carmona Llop Irene
- Perez Alfonso Diamela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 161, S 8, H T 56263, I/A 1 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-43
Empresa: NEIKDI SL
Administrador Solidario
- Carmona Llop Irene
- Perez Alfonso Diamela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 46, S 8, H T 53699, I/A 1 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-43
Empresa: DIAMELA-IRENE SL
Administrador Solidario
- Carmona Llop Irene
- Perez Alfonso Diamela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 157, S 8, H T 50846, I/A 1 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-43
Empresa: D & I CAMBRILS SL
Administrador Solidario
- Carmona Llop Irene
- Perez Alfonso Diamela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2577 , F 163, S 8, H T 41937, I/A 1 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-43
Información de CARMONA LLOP IRENE
Mostramos los datos de CARMONA LLOP IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMONA LLOP IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos