CARMONA GORDILLO RAFAEL
Informe ejecutivo de CARMONA GORDILLO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARMONA GORDILLO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG SERVICIOS CORPORATIVOS SL | Apoderado | 28/02/2018 | |
ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP | Apoderado | 06/02/2017 | |
SINGLE CONSULTING SL | Apoderado | 31/10/2014 | 05/03/2015 |
VINCULACIONES DE CARMONA GORDILLO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMONA GORDILLO RAFAEL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Carmona Gordillo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35913 , F 141, S 8, H M 147960, I/A 141 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Empresa: ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
Apoderado
- Carmona Gordillo Rafael
- Carmona Gordillo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33764 , F 81, S 8, H M 119851, I/A 265 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Empresa: SINGLE CONSULTING SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23811 , F 225, S 8, H M 427400, I/A 19 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-28
Información de CARMONA GORDILLO RAFAEL
Mostramos los datos de CARMONA GORDILLO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMONA GORDILLO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos