CARMONA GIMENEZ ANTONIO ANDRES
Informe ejecutivo de CARMONA GIMENEZ ANTONIO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARMONA GIMENEZ ANTONIO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
1980 IPM CONTROL MECA SL | Apoderado | 11/11/2020 | |
A.C.A. 2020 SL | Administrador Mancomunado | 29/10/2019 | |
LOS KERES DE MANSIS Y DE TUSA SL | Apoderado | 06/02/2015 |
VINCULACIONES DE CARMONA GIMENEZ ANTONIO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMONA GIMENEZ ANTONIO ANDRES
Empresa: ANLEAN INMO SL
Administrador Solidario
- Carmona Gimenez Antonio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 48189, I/A 2 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-12
Empresa: ANLEAN INMO SL
Administrador Solidario
- Carmona Gimenez Antonio Andres
- INMO VIP BCN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 48189, I/A 1 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-12
Empresa: 1980 IPM CONTROL MECA SL
Apoderado
- Carmona Gimenez Antonio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1807, L 1367, F 220, S 8, H CS 42818, I/A 3 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-12
Empresa: A.C.A. 2020 SL
Administrador Mancomunado
- Carmona Gimenez Antonio Andres
- Marques Abenia Carlos
- Perdomo Gaibisso Alvaro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801, L 1361, F 40, S 8, H CS 42568, I/A 1 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-12
Empresa: LOS KERES DE MANSIS Y DE TUSA SL
Apoderado
- Carmona Gimenez Antonio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566, L 1128, F 163, S 8, H CS 33133, I/A 2 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-12
Información de CARMONA GIMENEZ ANTONIO ANDRES
Mostramos los datos de CARMONA GIMENEZ ANTONIO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMONA GIMENEZ ANTONIO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos