CARMONA GARCIA JUAN
Informe ejecutivo de CARMONA GARCIA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARMONA GARCIA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTEC COMPONENTES SL | Socio Unico | 17/01/2024 | |
CARTEC COMPONENTES SL | Administrador Unico | 17/01/2024 | |
UNIVERTIA SL | Administrador Solidario | 21/04/2009 |
VINCULACIONES DE CARMONA GARCIA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMONA GARCIA JUAN
Empresa: CARTEC COMPONENTES SL
Administrador Unico
- Carmona Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 103, S 8, H J 26629, I/A 1 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-23
Empresa: CARTEC COMPONENTES SL
Socio Único
- Carmona Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 103, S 8, H J 26629, I/A 1 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-23
Empresa: BRISABUS SL
Administrador
- Carmona Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22087 , F 13, S 8, H B 31105, I/A 5 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-08
Empresa: UNIVERTIA SL
Administrador Solidario
- Carmona Garcia Juan
- Jimenez Morillas Antonio Jose
- Medel Aceituno Cristobal
- Ruiz Exposito Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 23, S 8, H J 17164, I/A 2 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-23
Empresa: UNIVERTIA SL
Administrador Unico
- Carmona Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 23, S 8, H J 17164, I/A 2 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-23
Empresa: UNIVERTIA SL
Administrador Unico
- Carmona Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 21, S 8, H J 17164, I/A 1 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-23
Información de CARMONA GARCIA JUAN
Mostramos los datos de CARMONA GARCIA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMONA GARCIA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos