CARMONA CARMONA JOAQUIN
Informe ejecutivo de CARMONA CARMONA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CARMONA CARMONA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES CARMONA SL | Administrador Unico | 25/08/2011 | 11/06/2019 |
REPARACIONES VINICOLAS SA | Liquidador | 26/02/2014 | 11/03/2019 |
ACYRBA 19 SL | Administrador Unico | 14/03/2014 | |
REPARACIONES VINICOLAS SA | Administrador Unico | 28/01/2011 | 26/02/2014 |
IMPORINOX SL | Administrador Solidario | 31/05/2012 | |
PROMOCIONES CARMONA SL | Administrador Solidario | 25/08/2011 | |
REPARACIONES VINICOLAS SA | Administrador Solidario | 28/01/2011 |
VINCULACIONES DE CARMONA CARMONA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMONA CARMONA JOAQUIN
Empresa: PROMOCIONES CARMONA SL
Administrador Unico
- Carmona Carmona Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4998 , F 201, S 8, H M 81745, I/A 8 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Empresa: REPARACIONES VINICOLAS SA
Liquidador
- Carmona Carmona Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31356 , F 203, S 8, H M 59999, I/A C (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-28
Empresa: V J 87 SL
Administrador Unico
- Carmona Carmona Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4481 , F 36, S 8, H M 74198, I/A 5 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28
Empresa: REPARACIONES VINICOLAS SA
Liquidador
- Carmona Carmona Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31356 , F 202, S 8, H M 59999, I/A 25 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: REPARACIONES VINICOLAS SA
Administrador Unico
- Carmona Carmona Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31356 , F 202, S 8, H M 59999, I/A 25 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: IMPORINOX SL
Administrador Solidario
- Carmona Carmona Joaquin
- Valderrama Gamallo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651, L 442, F 48, S 8, H BU 14560, I/A 2 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-09
Empresa: PROMOCIONES CARMONA SL
Administrador Unico
- Carmona Carmona Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4998 , F 200, S 8, H M 81745, I/A 6 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Empresa: PROMOCIONES CARMONA SL
Administrador Solidario
- Carmona Carmona Joaquin
- Carmona Lorenzo Javier
- Carmona Lorenzo Joaquin
- Carmona Lorenzo Jose Maria
- Lorenzo Canto Avelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4998 , F 200, S 8, H M 81745, I/A 6 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Empresa: REPARACIONES VINICOLAS SA
Administrador Unico
- Carmona Carmona Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F 84, S 8, H M 59999, I/A 20 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
Empresa: REPARACIONES VINICOLAS SA
Administrador Solidario
- Carmona Carmona Joaquin
- Carmona Lorenzo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F 84, S 8, H M 59999, I/A 20 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
Información de CARMONA CARMONA JOAQUIN
Mostramos los datos de CARMONA CARMONA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMONA CARMONA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos