CARMONA BARDELLA EVA
Informe ejecutivo de CARMONA BARDELLA EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARMONA BARDELLA EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA CARMONA SL | Administrador Solidario | 18/06/2014 | 03/06/2020 |
CATALANA DE LLUPOL SL | Liquidador Solidario | 03/03/2020 | 03/03/2020 |
CATALANA DE LLUPOL SL | Administrador Mancomunado | 25/07/2014 | 03/03/2020 |
VINCULACIONES DE CARMONA BARDELLA EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMONA BARDELLA EVA
Administrador Solidario
- Carmona Bardella Eva
- Carmona Salmeron Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 61, S 8, H L 90, I/A 8 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-25
Empresa: CATALANA DE LLUPOL SL
Liquidador Solidario
- Armengol Gimo Marti
- Carmona Bardella Eva
- Durany Vidal Josep
- Subirana Corona Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 26, S 8, H L 27889, I/A 2 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-25
Empresa: CATALANA DE LLUPOL SL
Administrador Mancomunado
- Armengol Gimo Marti
- Carmona Bardella Eva
- Durany Vidal Josep
- Subirana Corona Lourdes
Liquidador Solidario
- Armengol Gimo Marti
- Carmona Bardella Eva
- Durany Vidal Josep
- Subirana Corona Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 26, S 8, H L 27889, I/A 2 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-25
Empresa: CATALANA DE LLUPOL SL
Administrador Mancomunado
- Armengol Gimo Marti
- Carmona Bardella Eva
- Durany Vidal Josep
- Subirana Corona Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 25, S 8, H L 27889, I/A 1 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-25
Administrador Solidario
- Carmona Bardella Eva
- Carmona Salmeron Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 60, S 8, H L 90, I/A 6 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-25
Información de CARMONA BARDELLA EVA
Mostramos los datos de CARMONA BARDELLA EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMONA BARDELLA EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos