CARMONA ALONSO PATRICIA
Informe ejecutivo de CARMONA ALONSO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARMONA ALONSO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTA CAPITAL FUND II B SCR SA | Apoderado | 14/09/2022 | |
ARTA CAPITAL FUND II A SCR SA | Apoderado Solidario | 14/09/2022 | |
ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA | Apoderado Mancomunado | 02/08/2022 | |
ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA | Apoderado Solidario | 02/08/2022 | |
ARTA PARTNERS SA | Apoderado Solidario | 28/07/2022 | |
ARTA CAPITAL SGEIC SA | Apoderado Solidario | 08/07/2022 | |
DEYA CAPITAL II SCR SA | Apoderado | 29/06/2021 | |
CORPORACION FINANCIERA ALBA SA | Apoderado | 16/03/2021 | |
ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA | Secretario | 09/07/2018 | |
ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA | Consejero | 09/07/2018 |
VINCULACIONES DE CARMONA ALONSO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMONA ALONSO PATRICIA
Empresa: ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA
Consejero
- Carmona Alonso Patricia
Secretario
- Carmona Alonso Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 603203, I/A 24 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: ARTA CAPITAL FUND II B SCR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Carmona Alonso Patricia
- Hidalgo Luengo Miguel
- Meca Gavila Isabel
- Simancas Rubio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39654 , F 224, S 8, H M 623386, I/A 18 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
Empresa: ARTA CAPITAL FUND II A SCR SA
Apoderado Solidario
- Carmona Alonso Patricia
- Hidalgo Luengo Miguel
- Meca Gavila Isabel
- Simancas Rubio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40020 , F 64, S 8, H M 626821, I/A 18 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
Empresa: ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 17, S 8, H M 603203, I/A 20 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Empresa: ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA
Apoderado Mancomunado
- Carmona Alonso Patricia
- Carmona Alonso Patricia
- Del Caño Palop Jose Ramon
- Fernandez Alonso Javier
- Martinez Santos Ignacio
- Meca Gavila Isabel
- Montes Falagan Felix
- Ortega Arias Paz Carlos
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 17, S 8, H M 603203, I/A 20 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Empresa: ARTA PARTNERS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40969 , F 218, S 8, H M 535651, I/A 20 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Empresa: ARTA PARTNERS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Carmona Alonso Patricia
- Meca Gavila Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40969 , F 218, S 8, H M 535651, I/A 20 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Empresa: DEYA CAPITAL IV SCR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Carmona Alonso Patricia
- Meca Gavila Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41326 , F 3, S 8, H M 628269, I/A 17 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
Empresa: ARTA CAPITAL SGEIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Carmona Alonso Patricia
- Hidalgo Luengo Miguel
- Meca Gavila Isabel
- Simancas Rubio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36197 , F 21, S 8, H M 445359, I/A 45 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Empresa: ARTA CAPITAL SGEIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Carmona Alonso Patricia
- Meca Gavila Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36197 , F 21, S 8, H M 445359, I/A 45 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
VER MAS ACTOS
Información de CARMONA ALONSO PATRICIA
Mostramos los datos de CARMONA ALONSO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMONA ALONSO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos