CARMENA SERVERT LUIS
Informe ejecutivo de CARMENA SERVERT LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARMENA SERVERT LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FASE AUTOPROTECCION SL | Administrador Unico | 01/06/2015 | 05/04/2022 |
AGRARIAS CARMENA SL | Administrador Unico | 11/10/2017 | 04/04/2022 |
VINCULACIONES DE CARMENA SERVERT LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMENA SERVERT LUIS
Empresa: FASE AUTOPROTECCION SL
Administrador Unico
- Carmena Servert Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33422 , F 194, S 8, H M 601660, I/A 2 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Empresa: AGRARIAS CARMENA SL
Administrador Unico
- Carmena Servert Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36384 , F 143, S 8, H M 653693, I/A 4 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Empresa: AGRARIAS CARMENA SL
Administrador Unico
- Carmena Servert Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36384 , F 141, S 8, H M 653693, I/A 1 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
Empresa: FASE AUTOPROTECCION SL
Administrador Unico
- Carmena Servert Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33422 , F 193, S 8, H M 601660, I/A 1 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-28
Información de CARMENA SERVERT LUIS
Mostramos los datos de CARMENA SERVERT LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMENA SERVERT LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos