CARMEN PORTA JOU
Informe ejecutivo de CARMEN PORTA JOU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CARMEN PORTA JOU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMO PORJOUCA SL | Socio Unico | 10/08/2015 | 29/12/2015 |
INMO PORJOUCA SL | Administrador Mancomunado | 10/08/2015 | 29/12/2015 |
SAMAR'T SA | Apoderado | 01/10/2014 | 02/10/2014 |
COMP. SANPO SL | Apoderado | 02/10/2014 | |
MACRO MADISAN SL | Apoderado | 02/10/2014 | |
KANDE HOME SL | Apoderado Solidario | 02/10/2014 | |
INDUSTRIAS SAMAR'T SA | Apoderado | 01/10/2014 | 01/10/2014 |
VINCULACIONES DE CARMEN PORTA JOU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMEN PORTA JOU
Empresa: INMO PORJOUCA SL
Administrador Mancomunado
- Carmen Porta Jou
- Gemma Sanchez Porta
- Silvia Sanchez Porta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3041 , F 186, S 8, H GI 58550, I/A 2 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-17
Empresa: INMO PORJOUCA SL
Administrador Mancomunado
- Carmen Porta Jou
- Gemma Sanchez Porta
- Silvia Sanchez Porta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3041 , F 168, S 8, H GI 58550, I/A 1 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-17
Empresa: INMO PORJOUCA SL
Socio Único
- Carmen Porta Jou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3041 , F 168, S 8, H GI 58550, I/A 1 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-17
Empresa: COMPAÑIA SANPO SL
Apoderado
- Carmen Porta Jou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 90, S 8, H GI 8438, I/A 11 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-17
Empresa: SILSAN DISSENY SL
Apoderado Solidario
- Carmen Porta Jou
- Gemma Sanchez Porta
- Silvia Sanchez Porta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 35, S 8, H GI 45024, I/A 6 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-17
Empresa: CPJ SL
Apoderado
- Carmen Porta Jou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 219, S 8, H GI 8440, I/A 11 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-17
Empresa: SAMAR'T SA
Apoderado
- Carmen Porta Jou
- Gemma Sanchez Porta
- Silvia Sanchez Porta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 116, S 8, H GI 8428, I/A 27 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-17
Empresa: SAMAR'T SA
Apoderado
- Carmen Porta Jou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 116, S 8, H GI 8428, I/A 26 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-17
Empresa: INDUSTRIAS SAMAR'T SA
Apoderado
- Carmen Porta Jou
- Gemma Sanchez Porta
- Silvia Sanchez Porta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 138, S 8, H GI 5655, I/A 26 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-17
Empresa: INDUSTRIAS SAMAR'T SA
Apoderado
- Carmen Porta Jou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 138, S 8, H GI 5655, I/A 25 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-17
Información de CARMEN PORTA JOU
Mostramos los datos de CARMEN PORTA JOU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMEN PORTA JOU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos