CARMELO MARIN PUCHE
Informe ejecutivo de CARMELO MARIN PUCHE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARMELO MARIN PUCHE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EPS SOLUTIONS MURCIA SL | Administrador Unico | 02/06/2021 | |
EPS SOLUTIONS MURCIA SL | Socio Unico | 02/06/2021 |
VINCULACIONES DE CARMELO MARIN PUCHE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMELO MARIN PUCHE
Empresa: EPS SOLUTIONS MURCIA SL
Administrador Unico
- Carmelo Marin Puche
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 193, S 8, H MU104538, I/A 1 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-30
Empresa: EPS SOLUTIONS MURCIA SL
Socio Único
- Carmelo Marin Puche
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 193, S 8, H MU104538, I/A 1 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-30
Empresa: URBANAS NORTE Y SUR SL
Administrador Mancomunado
- Carmelo Marin Puche
- Juan Antonio Marcos Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2317 , F 162, S 8, H MU 55302, I/A 3 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-30
Empresa: AQUATICA PROYECTADOS Y PISCINAS SL
Administrador Solidario
- Alfonso Salar Carrasco
- Carmelo Marin Puche
- Diego Garcia Jerez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 59, S 8, H MU 71391, I/A 2 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-30
Empresa: PROMOCIONES URBANISTICAS ARGOS SL
Administrador Mancomunado
- Carmelo Marin Puche
- Diego Garcia Jerez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 190, S 8, H MU 53680, I/A 2 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-30
Empresa: PROMOCIONES URBANISTICAS ARGOS SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Berbel Berbel
- Carmelo Marin Puche
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 190, S 8, H MU 53680, I/A 2 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-30
Empresa: AQUATICA PROYECTADOS Y PISCINAS SL
Administrador Solidario
- Alfonso Salar Carrasco
- Carmelo Marin Puche
- Diego Garcia Jerez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 55, S 8, H MU 71391, I/A 1 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-30
Información de CARMELO MARIN PUCHE
Mostramos los datos de CARMELO MARIN PUCHE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMELO MARIN PUCHE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos