CARLSSON JOHAN OLOF ANDREAS
Informe ejecutivo de CARLSSON JOHAN OLOF ANDREAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARLSSON JOHAN OLOF ANDREAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITAMIN WELL SPAIN SL | Apoderado | 06/02/2023 | |
VITAMIN WELL SPAIN SL | Apoderado Solidario | 28/12/2018 |
VINCULACIONES DE CARLSSON JOHAN OLOF ANDREAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLSSON JOHAN OLOF ANDREAS
Empresa: VITAMIN DRINKS SL
Apoderado
- Carlsson Johan Olof Andreas
- Kjellberg Patrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38295 , F 125, S 8, H M 539399, I/A 13 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: VITAMIN DRINKS SL
Apoderado Solidario
- Carlsson Johan Olof Andreas
- Kjellberg Patrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38295 , F 123, S 8, H M 539399, I/A 9 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Empresa: VITAMIN DRINKS SL
Apoderado
- Carlsson Johan Olof Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38295 , F 123, S 8, H M 539399, I/A 8 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Empresa: VITAMIN DRINKS SL
Apoderado
- Carlsson Johan Olof Andreas
- Kjellberg Patrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38295 , F 122, S 8, H M 539399, I/A 7 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Empresa: EUROPEAN PRINTER SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Carlsson Johan Olof Andreas
- Kjellberg Patrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16697 , F 97, S 8, H M 285016, I/A 10 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
Empresa: VITAMIN DRINKS SL
Apoderado
- Carlsson Johan Olof Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29974 , F 156, S 8, H M 539399, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Empresa: PINCHOS UDABERRI SL
Administrador Solidario
- Carlsson Johan Olof Andreas
- Kjellberg Patrik
- Perez Alonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27804 , F 3, S 8, H M 501088, I/A 2 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
Empresa: PINCHOS UDABERRI SL
Administrador Solidario
- Carlsson Johan Olof Andreas
- Kjellberg Patrik
- Perez Alonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27804 , F 1, S 8, H M 501088, I/A 1 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-28
Empresa: SEBUSCA RECLUTAMIENTO ON-LINE SL
Administrador Unico
- Carlsson Johan Olof Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24138 , F 63, S 8, H M 433733, I/A 3 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-28
Información de CARLSSON JOHAN OLOF ANDREAS
Mostramos los datos de CARLSSON JOHAN OLOF ANDREAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLSSON JOHAN OLOF ANDREAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos