CARLOS MIGUELEZ & CO
Informe ejecutivo de CARLOS MIGUELEZ & CO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARLOS MIGUELEZ & CO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURSOLAR GAS SL | Auditor | 29/05/2012 | |
FINCAS Y ALQUILERES SIGLO XXI SA | Auditor | 03/04/2009 | |
PROYECTOS BURGALESES SL | Auditor | 23/03/2009 |
VINCULACIONES DE CARLOS MIGUELEZ & CO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLOS MIGUELEZ & CO
Empresa: BURSOLAR GAS SL
Auditor
- Carlos Miguelez & Co
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 516, L 307, F 11, S 8, H BU 10320, I/A 5 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-09
Empresa: PROYECTOS BURGALESES SL
Auditor
- Carlos Miguelez & Co
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535, L 326, F 171, S 8, H BU 371, I/A 19 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-09
Empresa: FINCAS Y ALQUILERES SIGLO XXI SL
Auditor
- Carlos Miguelez & Co
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448, L 239, F 21, S 8, H BU 8135, I/A 5 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-09
Empresa: PROYECTOS BURGALESES SL
Auditor
- Carlos Miguelez & Co
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535, L 326, F 170, S 8, H BU 371, I/A 18 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-09
Información de CARLOS MIGUELEZ & CO
Mostramos los datos de CARLOS MIGUELEZ & CO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLOS MIGUELEZ & CO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos