CARLOS GONZALEZ SAMPER
Informe ejecutivo de CARLOS GONZALEZ SAMPER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARLOS GONZALEZ SAMPER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSACOLA SL | Apoderado Solidario | 13/11/2020 | |
PENSACOLA SL | Apoderado | 12/12/2019 |
VINCULACIONES DE CARLOS GONZALEZ SAMPER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLOS GONZALEZ SAMPER
Empresa: BENIPILA SL
Administrador Solidario
- Carlos Gonzalez Samper
- Francisco Jimenez Ballester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 8725, I/A 5 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-30
Empresa: PENSACOLA SL
Apoderado Solidario
- Carlos Gonzalez Samper
- Carlos Rafael Gonzalez Marin
- Maria Belen Gonzalez Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 218, S 8, H MU 834, I/A 16 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-30
Empresa: PENSACOLA SL
Apoderado
- Carlos Gonzalez Samper
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 217, S 8, H MU 834, I/A 15 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-30
Empresa: PENSACOLA SA
Administrador Solidario
- Carlos Gonzalez Samper
- Jeronima Marin Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40 , F 49, S 8, H MU 834, I/A 13 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-30
Empresa: PENSACOLA SA
Administrador Solidario
- Carlos Gonzalez Samper
- Jeronima Marin Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40 , F 48, S 8, H MU 834, I/A 12 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-30
Información de CARLOS GONZALEZ SAMPER
Mostramos los datos de CARLOS GONZALEZ SAMPER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLOS GONZALEZ SAMPER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos