CARLOS GALAN DE LA CRUZ
Informe ejecutivo de CARLOS GALAN DE LA CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARLOS GALAN DE LA CRUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMUS HABITABILIS 2024 SL | Socio Unico | 27/09/2024 | |
EXPERTOS ACTIVOS SL | Administrador Unico | 27/09/2024 | |
EXPERTOS ACTIVOS SL | Socio Unico | 27/09/2024 | |
DOMUS HABITABILIS 2024 SL | Administrador Unico | 27/09/2024 | |
LOTOMERIDA SL | Socio Unico | 20/07/2022 | |
LOTOMERIDA SL | Administrador Unico | 20/07/2022 |
VINCULACIONES DE CARLOS GALAN DE LA CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLOS GALAN DE LA CRUZ
Empresa: EXPERTOS ACTIVOS SL
Administrador Unico
- Carlos Galan De La Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 34680, I/A 1 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-06
Empresa: EXPERTOS ACTIVOS SL
Socio Único
- Carlos Galan De La Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 34680, I/A 1 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-06
Empresa: DOMUS HABITABILIS 2024 SL
Administrador Unico
- Carlos Galan De La Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 34679, I/A 1 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-06
Empresa: DOMUS HABITABILIS 2024 SL
Socio Único
- Carlos Galan De La Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 34679, I/A 1 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-06
Empresa: LOTOMERIDA SL
Administrador Unico
- Carlos Galan De La Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 790 , F 11, S 8, H BA 32701, I/A 1 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-06
Empresa: LOTOMERIDA SL
Socio Único
- Carlos Galan De La Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 790 , F 11, S 8, H BA 32701, I/A 1 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-06
Empresa: PLUS GOURMET EXTREMADURA SL
Administrador Unico
- Carlos Galan De La Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 721 , F 197, S 8, H BA 30336, I/A 4 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-06
Empresa: PLUS GOURMET EXTREMADURA SL
Administrador Unico
- Carlos Galan De La Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 721 , F 197, S 8, H BA 30336, I/A 3 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-06
Información de CARLOS GALAN DE LA CRUZ
Mostramos los datos de CARLOS GALAN DE LA CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLOS GALAN DE LA CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos