CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ TUDELA
Informe ejecutivo de CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ TUDELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ TUDELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES SANTA CRUZ DE CARAVACA SL | Administrador Unico | 21/12/2021 | |
AUTO RECAMBIOS SANTA CRUZ SL | Administrador Unico | 28/05/2009 |
VINCULACIONES DE CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ TUDELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ TUDELA
Empresa: TALLERES SANTA CRUZ DE CARAVACA SL
Administrador Unico
- Carlos Enrique Fernandez Tudela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 193, S 8, H MU 12758, I/A 9 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-30
Empresa: VEHICULOS INDUSTRIALES SANTA CRUZ SL
Administrador Unico
- Carlos Enrique Fernandez Tudela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 12, S 8, H MU 35648, I/A 4 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-30
Empresa: VEHICULOS INDUSTRIALES SANTA CRUZ SL
Administrador Unico
- Carlos Enrique Fernandez Tudela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 11, S 8, H MU 35648, I/A 3 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-30
Empresa: AUTO RECAMBIOS SANTA CRUZ SL
Administrador Unico
- Carlos Enrique Fernandez Tudela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 189, S 8, H MU 824, I/A 5 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-30
Información de CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ TUDELA
Mostramos los datos de CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ TUDELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ TUDELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos