CARLOS ENRIQUE ESCUDERO PEREZ
Informe ejecutivo de CARLOS ENRIQUE ESCUDERO PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARLOS ENRIQUE ESCUDERO PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARDELA CAPITAL SL | Administrador Unico | 08/08/2024 | |
REDITUA GESTION PATRIMONIAL SL | Administrador Solidario | 29/04/2021 | |
ADVISORY BOARD SL | Administrador Unico | 21/01/2020 | |
BEALEANA SL | Socio Unico | 28/12/2017 | |
BEALEANA SL | Administrador Unico | 28/12/2017 | |
VALORACIONES THISPA SL | Administrador Mancomunado | 05/06/2009 |
VINCULACIONES DE CARLOS ENRIQUE ESCUDERO PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLOS ENRIQUE ESCUDERO PEREZ
Empresa: PARDELA CAPITAL SL
Administrador Unico
- Carlos Enrique Escudero Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU114202, I/A 1 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-30
Empresa: MIPLANAZO SL
Administrador Unico
- Carlos Enrique Escudero Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 121, S 8, H MU 99364, I/A 2 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-30
Empresa: REDITUA GESTION PATRIMONIAL SL
Administrador Solidario
- Carlos Enrique Escudero Perez
- David Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3509 , F 113, S 8, H MU103969, I/A 1 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-30
Empresa: ADVISORY BOARD SL
Administrador Unico
- Carlos Enrique Escudero Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3430 , F 147, S 8, H MU100514, I/A 1 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-30
Empresa: MIPLANAZO SL
Administrador Unico
- Carlos Enrique Escudero Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 119, S 8, H MU 99364, I/A 1 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-30
Empresa: BEALEANA SL
Administrador Unico
- Carlos Enrique Escudero Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3286 , F 150, S 8, H MU 95554, I/A 1 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-30
Empresa: BEALEANA SL
Socio Único
- Carlos Enrique Escudero Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3286 , F 150, S 8, H MU 95554, I/A 1 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-30
Empresa: VALORACIONES THISPA SL
Administrador Mancomunado
- Carlos Enrique Escudero Perez
- Francisco-javier Lopez Oña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2688 , F 64, S 8, H MU 71426, I/A 1 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-30
Información de CARLOS ENRIQUE ESCUDERO PEREZ
Mostramos los datos de CARLOS ENRIQUE ESCUDERO PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLOS ENRIQUE ESCUDERO PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos