CARLOS DE VEHI TORRA
Informe ejecutivo de CARLOS DE VEHI TORRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARLOS DE VEHI TORRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EPEPEP SL | Administrador Unico | 25/08/2020 | |
GESTOK SL | Administrador Unico | 20/08/2020 | |
CONSULTING BUSINESS SL | Administrador Solidario | 17/02/2010 | 12/07/2018 |
VINCULACIONES DE CARLOS DE VEHI TORRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLOS DE VEHI TORRA
Empresa: EPEPEP SL
Administrador Unico
- Carlos De Vehi Torra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 204, S 8, H GI 2147, I/A 6 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-17
Empresa: GESTOK SL
Administrador Unico
- Carlos De Vehi Torra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 129, S 8, H GI 1591, I/A 8 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-17
Empresa: SA DE CONSULTING BUSINESS
Administrador Solidario
- Carlos De Vehi Torra
- Maria Aymerich Burrasso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368 , F 213, S 8, H GI 7216, I/A 16 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-17
Empresa: SA DE CONSULTING BUSINESS
Administrador Solidario
- Carlos De Vehi Torra
- Maria Aymerich Burraso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368 , F 213, S 8, H GI 7216, I/A 15 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-17
Empresa: SA DE CONSULTING BUSINESS
Administrador Solidario
- Carlos De Vehi Torra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368 , F 213, S 8, H GI 7216, I/A 13 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-17
Información de CARLOS DE VEHI TORRA
Mostramos los datos de CARLOS DE VEHI TORRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLOS DE VEHI TORRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos