CARLOS ABELLAN CONEJERO
Informe ejecutivo de CARLOS ABELLAN CONEJERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARLOS ABELLAN CONEJERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORMACION Y CERTIFICACION DE DELEGADOS DE PROTECCION DE DATOS SL | Administrador Mancomunado | 31/03/2023 | |
NEGOCIOS Y COMUNICACIONES STANDAR SL | Consejero | 28/02/2020 | |
METODOS Y DESARROLLOS SL | Consejero | 28/02/2020 | |
NUEVAS COMUNICACIONES Y SISTEMAS SL | Consejero | 28/02/2020 | |
NUEVA CENTRAL DE SOFTWARE SL | Consejero | 28/02/2020 | |
NEW CENTER SYSTEM SL | Consejero | 13/02/2020 | |
NUEVO CENTRO DE SISTEMAS SL | Consejero | 13/02/2020 | |
SUPERVISOR JURIDICO SL | Administrador Unico | 15/10/2015 | |
GUARDIAN INDEPENDENT SPAIN SL | Socio Unico | 01/04/2009 |
VINCULACIONES DE CARLOS ABELLAN CONEJERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLOS ABELLAN CONEJERO
Administrador Mancomunado
- Carlos Abellan Conejero
- Juan Jose Abellan Conejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3283 , F 206, S 8, H MU 95275, I/A 2 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-30
Empresa: NUEVO CENTRO DE SISTEMAS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3476 , F 22, S 8, H MU 7204, I/A 11 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-30
Empresa: METODOS Y DESARROLLOS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3448 , F 198, S 8, H MU 9193, I/A 11 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-30
Empresa: NUEVA CENTRAL DE SOFTWARE SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 189, S 8, H MU 29063, I/A 5 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-30
Empresa: NUEVAS COMUNICACIONES Y SISTEMAS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 79, S 8, H MU 31527, I/A 6 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-30
Empresa: NEW CENTER SYSTEM SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 583 , F 111, S 8, H MU 11069, I/A 10 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-30
Empresa: NEGOCIOS Y COMUNICACIONES STANDAR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 57, S 8, H MU 26515, I/A 7 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-30
Empresa: NUEVA CENTRAL DE SOFTWARE SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 188, S 8, H MU 29063, I/A 3 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-30
Empresa: NUEVAS COMUNICACIONES Y SISTEMAS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 77, S 8, H MU 31527, I/A 3 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-30
Empresa: METODOS Y DESARROLLOS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 107, S 8, H MU 9193, I/A 8 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-30
VER MAS ACTOS
Información de CARLOS ABELLAN CONEJERO
Mostramos los datos de CARLOS ABELLAN CONEJERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLOS ABELLAN CONEJERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos