CARLOS ABADIAS CAÑO
Informe ejecutivo de CARLOS ABADIAS CAÑO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARLOS ABADIAS CAÑO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROVI 19 SA | Liquidador | 13/05/2019 | 05/03/2024 |
PROSAR SL | Administrador Unico | 30/06/2012 | 25/02/2013 |
JJ EMPRESA GIRONINA DE CONSTRUCCIO I OBRES SL | Administrador Unico | 30/06/2012 | 31/10/2012 |
VINCULACIONES DE CARLOS ABADIAS CAÑO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLOS ABADIAS CAÑO
Empresa: PROVI 19 SA
Liquidador
- Carlos Abadias Caño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 194, S 8, H GI 13770, I/A 6 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-17
Empresa: PROVI 19 SA
Liquidador
- Carlos Abadias Caño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 194, S 8, H GI 13770, I/A 5 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-17
Empresa: PROSAR SL
Administrador Unico
- Carlos Abadias Caño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 64, S 8, H GI 24946, I/A 8 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-17
Administrador Unico
- Carlos Abadias Caño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092 , F 223, S 8, H GI 19646, I/A 11 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-17
Empresa: PROSAR SL
Administrador Unico
- Carlos Abadias Caño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 64, S 8, H GI 24946, I/A 7 (30/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-17
Administrador Unico
- Carlos Abadias Caño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092 , F 223, S 8, H GI 19646, I/A 10 (30/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-17
Información de CARLOS ABADIAS CAÑO
Mostramos los datos de CARLOS ABADIAS CAÑO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLOS ABADIAS CAÑO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos