CARLO FITZGERALD FELTRINELLI
Informe ejecutivo de CARLO FITZGERALD FELTRINELLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARLO FITZGERALD FELTRINELLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO FELTRINELLI SL | Consejero | 06/06/2024 | |
GRUPO FELTRINELLI SL | Presidente | 06/06/2024 | |
COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA SL | Consejero | 29/12/2022 | |
EDITORIAL ANAGRAMA SA | Consejero | 23/06/2021 |
VINCULACIONES DE CARLO FITZGERALD FELTRINELLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLO FITZGERALD FELTRINELLI
Empresa: GRUPO FELTRINELLI SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alessandra Carra
- Carlo Fitzgerald Feltrinelli
- Castanys Jarque Jose Oriol
- Congil Valdelvira Eva Maria
Presidente
- Carlo Fitzgerald Feltrinelli
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 616675, I/A 1 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-08
Empresa: COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA SL
Consejero
- Carlo Fitzgerald Feltrinelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47976 , F 24, S 8, H B 137748, I/A 46 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-08
Empresa: EDITORIAL ANAGRAMA SA
Consejero
- Carlo Fitzgerald Feltrinelli
- Herralde Grau Jorge
- Roberto Rivellino
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47260 , F 42, S 8, H B 29379, I/A 44 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-08
Empresa: EDITORIAL ANAGRAMA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Carlo Fitzgerald Feltrinelli
- De Herralde Grau Jorge
- Effe 2005 Gruppo Feltrinelli Spa
- Gubern Garriga Nogues Maria Eulalia
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22188 , F 206, S 8, H B 29379, I/A 20 N (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-08
Empresa: EDITORIAL ANAGRAMA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Carlo Fitzgerald Feltrinelli
- De Herralde Grau Jorge
- Effe 2005 Gruppo Feltrinelli Spa
- Gubern Garriga Nogues Maria Eulalia
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42597 , F 193, S 8, H B 29379, I/A 28 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-08
Empresa: EDITORIAL ANAGRAMA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Carlo Fitzgerald Feltrinelli
- De Herralde Grau Jorge
- Effe 2005 Gruppo Feltrinelli Spa
- Gubern Garriga Nogues Maria Eulalia
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22188 , F 206, S 8, H B 29379, I/A 20 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-08
Información de CARLO FITZGERALD FELTRINELLI
Mostramos los datos de CARLO FITZGERALD FELTRINELLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLO FITZGERALD FELTRINELLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos